ROSSELLO ROSSELLO PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de ROSSELLO ROSSELLO PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROSSELLO ROSSELLO PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA CONSTRUCTION PROJECT SL | Administrador Mancomunado | 19/08/2024 |
VINCULACIONES DE ROSSELLO ROSSELLO PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSSELLO ROSSELLO PEDRO JOSE
Empresa: MAJORCA PALMA PEARLS SL
Administrador Mancomunado
- Oliver Santandreu Bernardo
- Rossello Rossello Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 10273, I/A 8 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-07
Empresa: MARINAINA SL
Administrador Mancomunado
- Oliver Santandreu Bernardo
- Rossello Rossello Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 57808, I/A 5 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-07
Empresa: PERLAS AUTENTICAS SL
Administrador Mancomunado
- Oliver Santandreu Bernardo
- Rossello Rossello Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 65872, I/A 7 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-07
Empresa: PERLART MAJORCA PEARLS SL
Administrador Mancomunado
- Oliver Santandreu Bernardo
- Rossello Rossello Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 82640, I/A 2 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-07
Empresa: FINCA CONSTRUCTION PROJECT SL
Administrador Mancomunado
- Rossello Borras Arnaldo
- Rossello Rossello Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100930, I/A 1 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-07
Empresa: PERLAS AUTENTICAS SL
Administrador Mancomunado
- Oliver Santandreu Bernardo
- Rossello Rossello Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 149, S 8, H PM 65872, I/A 4 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-07
Empresa: MARINAINA SL
Administrador Mancomunado
- Oliver Santandreu Bernardo
- Rossello Rossello Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 209, S 8, H PM 57808, I/A 4 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Empresa: MARINAINA SL
Consejero Delegado
- Rossello Rossello Pedro Jose
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Pericas Genestra Andres
- Rossello Rossello Antonio
- Rossello Rossello Pedro Jose
Presidente
- Rossello Rossello Pedro Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 209, S 8, H PM 57808, I/A 4 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Empresa: PERLART MAJORCA PEARLS SL
Administrador Mancomunado
- Oliver Santandreu Bernardo
- Rossello Rossello Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 219, S 8, H PM 82640, I/A 1 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-07
Administrador Mancomunado
- Oliver Santandreu Bernardo
- Rossello Rossello Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 55, S 8, H PM 10273, I/A 3 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-07
Información de ROSSELLO ROSSELLO PEDRO JOSE
Mostramos los datos de ROSSELLO ROSSELLO PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSSELLO ROSSELLO PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos