BALAGUER BESTARD GREGORIO
Informe ejecutivo de BALAGUER BESTARD GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BALAGUER BESTARD GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERGOFEST SL | Secretario | 23/02/2023 | 24/04/2024 |
BERGOFEST SL | Consejero | 23/02/2023 | 24/04/2024 |
BERGOFEST SL | Consejero | 21/02/2020 | 23/02/2023 |
BERGOFEST SL | Secretario | 21/02/2020 | 23/02/2023 |
BERGOFEST SL | Presidente | 13/05/2014 | 21/02/2020 |
BERGOFEST SL | Consejero | 13/05/2014 | 21/02/2020 |
MTG 0107 SL | Consejero | 16/07/2012 | 02/04/2019 |
CREPEFEST SL | Presidente | 24/07/2014 | 02/04/2019 |
CREPEFEST SL | Consejero | 24/07/2014 | 02/04/2019 |
MTG 0107 SL | Presidente | 25/11/2015 | 02/04/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BALAGUER BESTARD GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUER BESTARD GREGORIO
Empresa: BERGOFEST SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Catala Santandreu Sebastian
- Segura Pons Juan Alberto
Presidente
Secretario
- Balaguer Bestard Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 64, S 8, H PM 73939, I/A 14 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-07
Empresa: BERGOFEST SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Catala Santandreu Sebastian
- Mut Mut Juan Antonio
- Segura Pons Juan Alberto
Presidente
Secretario
- Balaguer Bestard Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 63, S 8, H PM 73939, I/A 11 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-07
Empresa: BERGOFEST SL
Consejero Delegado
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Catala Santandreu Sebastian
- Segura Pons Juan Alberto
Presidente
Secretario
- Balaguer Bestard Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 63, S 8, H PM 73939, I/A 11 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-07
Empresa: BERGOFEST SL
Consejero Delegado
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Catala Santandreu Sebastian
- Segura Pons Juan Alberto
Presidente
Secretario
- Balaguer Bestard Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 119, S 8, H PM 73939, I/A 7 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-07
Empresa: BERGOFEST SL
Consejero Delegado
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Catala Valcaneras Antonio
- Lamas Sabate Jaime
- Morcillo Nicolau Juan Andres
- Segura Pons Juan Alberto
Presidente
- Balaguer Bestard Gregorio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 119, S 8, H PM 73939, I/A 7 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-07
Empresa: MTG 0107 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Garau Pol Miguel
- Lamas Sabate Jaime
- Morcillo Nicolau Juan Andres
- Segura Pons Juan Alberto
Presidente
- Balaguer Bestard Gregorio
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 24, S 8, H PM 69903, I/A 9 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-07
Empresa: CREPEFEST SL
Consejero Delegado
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Catala Valcaneras Antonio
- Morcillo Nicolau Juan Andres
- Segura Pons Juan Alberto
Presidente
- Balaguer Bestard Gregorio
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 205, S 8, H PM 74440, I/A 3 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-07
Empresa: MARINAINA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Pericas Genestra Andres
- Rossello Rossello Antonio
- Rossello Rossello Pedro Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 209, S 8, H PM 57808, I/A 4 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Empresa: MTG 0107 SL
Consejero
Presidente
- Balaguer Bestard Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 23, S 8, H PM 69903, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Empresa: CREPEFEST SL
Consejero Delegado
Consejero
- Balaguer Bestard Gregorio
- Catala Valcaneras Antonio
- Morcillo Nicolau Juan Andres
- Segura Pons Juan Alberto
Presidente
- Balaguer Bestard Gregorio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 203, S 8, H PM 74440, I/A 1 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-07
VER MAS ACTOS
Información de BALAGUER BESTARD GREGORIO
Mostramos los datos de BALAGUER BESTARD GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUER BESTARD GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos