ROSIAK PRZEMYSLAW SZCZEPAN
Informe ejecutivo de ROSIAK PRZEMYSLAW SZCZEPAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSIAK PRZEMYSLAW SZCZEPAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLAND CAPITAL SL | Administrador Solidario | 30/01/2024 | |
ANA TRIPINVEST SL | Administrador Solidario | 17/11/2023 | |
OFFICE CALPE SL | Administrador Solidario | 24/03/2023 | |
TRIPINVESTRENT SL | Administrador Solidario | 05/10/2022 | |
TRIPINVEST COSTA DEL SOL SL | Administrador Solidario | 14/06/2022 | |
REAL ESTATE AGENCY TRIPINVEST SL | Administrador Solidario | 04/02/2020 |
VINCULACIONES DE ROSIAK PRZEMYSLAW SZCZEPAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSIAK PRZEMYSLAW SZCZEPAN
Empresa: POLAND CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Cwierzyk Jacek Bogdan
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4635 , F 176, S 8, H A 189305, I/A 1 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-03
Empresa: ANA TRIPINVEST SL
Administrador Solidario
- Cwierzyk Aneta Izabela
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4620 , F 117, S 8, H A 188184, I/A 1 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-03
Empresa: OFFICE CALPE SL
Administrador Solidario
- Lypik Robert Andrzej
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 139, S 8, H A 184563, I/A 1 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-03
Empresa: TRIPINVESTRENT SL
Administrador Solidario
- Cwierzyk Jacek Bogdan
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4505 , F 169, S 8, H A 181639, I/A 1 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-03
Empresa: TRIPINVEST COSTA DEL SOL SL
Administrador Solidario
- Cwierzyk Jacek Bogdan
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6189, L 5096, F 215, S 8, H MA168002, I/A 1 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-29
Empresa: REAL ESTATE AGENCY TRIPINVEST SL
Administrador Solidario
- Cwierzyk Jacek Bogdan
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275 , F 177, S 8, H A 168755, I/A 1 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-03
Información de ROSIAK PRZEMYSLAW SZCZEPAN
Mostramos los datos de ROSIAK PRZEMYSLAW SZCZEPAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSIAK PRZEMYSLAW SZCZEPAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos