CWIERZYK JACEK BOGDAN
Informe ejecutivo de CWIERZYK JACEK BOGDAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CWIERZYK JACEK BOGDAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLAND CAPITAL SL | Administrador Solidario | 30/01/2024 | |
TRIPINVESTRENT SL | Administrador Solidario | 05/10/2022 | |
TRIPINVEST COSTA DEL SOL SL | Administrador Solidario | 14/06/2022 | |
REAL ESTATE AGENCY TRIPINVEST SL | Administrador Solidario | 04/02/2020 |
VINCULACIONES DE CWIERZYK JACEK BOGDAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CWIERZYK JACEK BOGDAN
Empresa: POLAND CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Cwierzyk Jacek Bogdan
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4635 , F 176, S 8, H A 189305, I/A 1 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-03
Empresa: TRIPINVESTRENT SL
Administrador Solidario
- Cwierzyk Jacek Bogdan
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4505 , F 169, S 8, H A 181639, I/A 1 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-03
Empresa: TRIPINVEST COSTA DEL SOL SL
Administrador Solidario
- Cwierzyk Jacek Bogdan
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6189, L 5096, F 215, S 8, H MA168002, I/A 1 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-29
Empresa: REAL ESTATE AGENCY TRIPINVEST SL
Administrador Solidario
- Cwierzyk Jacek Bogdan
- Rosiak Przemyslaw Szczepan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275 , F 177, S 8, H A 168755, I/A 1 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-03
Información de CWIERZYK JACEK BOGDAN
Mostramos los datos de CWIERZYK JACEK BOGDAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CWIERZYK JACEK BOGDAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos