ROSER PUJOL MOLAS
Informe ejecutivo de ROSER PUJOL MOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSER PUJOL MOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO CANIGO SA | Administrador Solidario | 17/05/2012 | 22/07/2022 |
VINCULACIONES DE ROSER PUJOL MOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSER PUJOL MOLAS
Empresa: AUTO CANIGO SA
Administrador Solidario
- Juan Agusti Cruañas
- Roser Pujol Molas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 220, S 8, H GI 9774, I/A 11 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-17
Empresa: AUTO CANIGO SA
Administrador Solidario
- Juan Agusti Cruañas
- Roser Pujol Molas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 220, S 8, H GI 9774, I/A 10 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-17
Empresa: AUTO CANIGO SA
Administrador Solidario
- Juan Agusti Cruañas
- Roser Pujol Molas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 219, S 8, H GI 9774, I/A 9 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-17
Empresa: AUTO CANIGO SA
Administrador Solidario
- Juan Agusti Cruañas
- Roser Pujol Molas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 219, S 8, H GI 9774, I/A 8 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-17
Información de ROSER PUJOL MOLAS
Mostramos los datos de ROSER PUJOL MOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSER PUJOL MOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos