JUAN AGUSTI CRUAÑAS
Informe ejecutivo de JUAN AGUSTI CRUAÑAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN AGUSTI CRUAÑAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVICA EMPORDA SL | Administrador Solidario | 13/10/2016 | 19/07/2024 |
AUTO CANIGO SA | Administrador Solidario | 17/05/2012 | 22/07/2022 |
COVICA EMPORDA SL | Administrador Unico | 13/10/2016 |
VINCULACIONES DE JUAN AGUSTI CRUAÑAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN AGUSTI CRUAÑAS
Empresa: COVICA EMPORDA SL
Administrador Solidario
- Javier Agusti Pujol
- Juan Agusti Cruañas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 24695, I/A 4 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-17
Empresa: AUTO CANIGO SA
Administrador Solidario
- Juan Agusti Cruañas
- Roser Pujol Molas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 220, S 8, H GI 9774, I/A 11 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-17
Empresa: AUTO CANIGO SA
Administrador Solidario
- Juan Agusti Cruañas
- Roser Pujol Molas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 220, S 8, H GI 9774, I/A 10 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-17
Empresa: AUTO CANIGO SA
Administrador Solidario
- Juan Agusti Cruañas
- Roser Pujol Molas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 219, S 8, H GI 9774, I/A 9 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-17
Empresa: COVICA EMPORDA SL
Administrador Solidario
- Javier Agusti Pujol
- Juan Agusti Cruañas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 61, S 8, H GI 24695, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-17
Empresa: COVICA EMPORDA SL
Administrador Unico
- Juan Agusti Cruañas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 61, S 8, H GI 24695, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-17
Empresa: AUTO CANIGO SA
Administrador Solidario
- Juan Agusti Cruañas
- Roser Pujol Molas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 219, S 8, H GI 9774, I/A 8 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-17
Información de JUAN AGUSTI CRUAÑAS
Mostramos los datos de JUAN AGUSTI CRUAÑAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN AGUSTI CRUAÑAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos