ROSELL MINGUET FRANCESC
Informe ejecutivo de ROSELL MINGUET FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSELL MINGUET FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERLEMO SA | Consejero | 10/07/2014 | 06/10/2022 |
IBERLEMO SA | Secretario | 10/07/2014 | 06/10/2022 |
IBERLEMO SA | Apoderado Solidario | 06/03/2018 | 06/10/2022 |
IBERLEMO SA | Secretario | 29/09/2017 | 06/10/2022 |
IBERLEMO SA | Consejero | 29/09/2017 | 06/10/2022 |
IBERLEMO SA | Secretario | 11/10/2012 | 10/07/2014 |
IBERLEMO SA | Consejero | 11/10/2012 | 10/07/2014 |
IBERLEMO SA | Secretario | 03/02/2010 | 11/10/2012 |
IBERLEMO SA | Consejero | 03/02/2010 | 11/10/2012 |
VINCULACIONES DE ROSELL MINGUET FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSELL MINGUET FRANCESC
Empresa: IBERLEMO SA
Apoderado Solidario
- Rosell Minguet Francesc
Consejero Delegado
Consejero
- Rosell Minguet Francesc
Secretario
- Rosell Minguet Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 172, S 8, H B 130152, I/A 15 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-08
Empresa: IBERLEMO SA
Apoderado Solidario
- Rosell Minguet Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 172, S 8, H B 130152, I/A 14 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Eugene Francois Meylan
- Alessandro Pesci
- Rosell Minguet Francesc
Presidente
Secretario
- Rosell Minguet Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 172, S 8, H B 130152, I/A 13 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Eugene Francois Meylan
- Alessandro Pesci
- Rosell Minguet Francesc
Presidente
Secretario
- Rosell Minguet Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 171, S 8, H B 130152, I/A 12 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alessandro Pesci
- Fernand Rene Noel Moret
- Rosell Minguet Francesc
Presidente
Secretario
- Rosell Minguet Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 171, S 8, H B 130152, I/A 12 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alessandro Pesci
- Fernand Rene Noel Moret
- Rosell Minguet Francesc
Presidente
Secretario
- Rosell Minguet Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 171, S 8, H B 130152, I/A 10 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Constante Lurati
- Alessandro Pesci
- Rosell Minguet Francesc
- Villalba De La Torre Antonio
Presidente
Secretario
- Rosell Minguet Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 171, S 8, H B 130152, I/A 10 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Constante Lurati
- Alessandro Pesci
- Rosell Minguet Francesc
- Villalba De La Torre Antonio
Presidente
Secretario
- Rosell Minguet Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28094 , F 147, S 8, H B 130152, I/A 8 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alessandro Pesci
- Constante Lurati Alberto
- Rosell Minguet Francesc
- Villalba De La Torre Antonio
Presidente
Secretario
- Rosell Minguet Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28094 , F 147, S 8, H B 130152, I/A 8 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Información de ROSELL MINGUET FRANCESC
Mostramos los datos de ROSELL MINGUET FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSELL MINGUET FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos