ALESSANDRO PESCI
Informe ejecutivo de ALESSANDRO PESCI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALESSANDRO PESCI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERLEMO SA | Consejero | 06/10/2022 | |
IBERLEMO SA | Presidente | 29/09/2017 | |
IBERLEMO SA | Consejero | 29/09/2017 | |
IBERLEMO SA | Consejero | 10/07/2014 |
VINCULACIONES DE ALESSANDRO PESCI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALESSANDRO PESCI
Empresa: IBERLEMO SA
Apoderado Solidario
Consejero
- Albert Eugene Francois Meylan
- Alessandro Pesci
- LEMO SA
REPR.143 RRM
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 172, S 8, H B 130152, I/A 15 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-08
Empresa: IBERLEMO SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
- Alessandro Pesci
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 172, S 8, H B 130152, I/A 15 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
- Alessandro Pesci
Consejero
- Albert Eugene Francois Meylan
- Alessandro Pesci
- Rosell Minguet Francesc
Presidente
- Alessandro Pesci
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 172, S 8, H B 130152, I/A 13 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
- Alessandro Pesci
Consejero
- Albert Eugene Francois Meylan
- Alessandro Pesci
- Rosell Minguet Francesc
Presidente
- Alessandro Pesci
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 171, S 8, H B 130152, I/A 12 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
- Alessandro Pesci
Consejero
- Alessandro Pesci
- Fernand Rene Noel Moret
- Rosell Minguet Francesc
Presidente
- Alessandro Pesci
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 171, S 8, H B 130152, I/A 12 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
- Alessandro Pesci
Consejero
- Alessandro Pesci
- Fernand Rene Noel Moret
- Rosell Minguet Francesc
Presidente
- Alessandro Pesci
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 171, S 8, H B 130152, I/A 10 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
- Alessandro Pesci
Consejero
- Alberto Constante Lurati
- Alessandro Pesci
- Rosell Minguet Francesc
- Villalba De La Torre Antonio
Presidente
- Alessandro Pesci
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 171, S 8, H B 130152, I/A 10 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
- Alessandro Pesci
Consejero
- Alberto Constante Lurati
- Alessandro Pesci
- Rosell Minguet Francesc
- Villalba De La Torre Antonio
Presidente
- Alessandro Pesci
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28094 , F 147, S 8, H B 130152, I/A 8 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Empresa: IBERLEMO SA
Consejero Delegado
- Alessandro Pesci
Consejero
- Alessandro Pesci
- Constante Lurati Alberto
- Rosell Minguet Francesc
- Villalba De La Torre Antonio
Presidente
- Alessandro Pesci
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28094 , F 147, S 8, H B 130152, I/A 8 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Información de ALESSANDRO PESCI
Mostramos los datos de ALESSANDRO PESCI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALESSANDRO PESCI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos