ROSATO LEONARDO
Informe ejecutivo de ROSATO LEONARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSATO LEONARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESSILOR ESPAÑA SA | Apoderado | 15/04/2024 | |
LUXOTTICA SPAIN SL | Apoderado | 29/12/2023 | |
ESSILOR ESPAÑA SA | Consejero | 13/06/2023 |
VINCULACIONES DE ROSATO LEONARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSATO LEONARDO
Empresa: ESSILOR ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34416 , F 104, S 8, H M 66128, I/A 158 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: LUXOTTICA SPAIN SL
Apoderado
- Barranger Chrystel
- Clemente Gabriele
- Costa Espi Carles
- Cozza Alessandra
- Dossena Ambrogio
- Garate Reggi Maite
- Grassi Stefano
- Guido Corbetta
- Iborra Lara Laia
- Labbate Serena
- Malagrino Alessandro
- Matteo Lo Duca
- Miravete Moline David
- Monzo Simo Carolina
- Moreno Zamora Isaac
- Nemola Antonio
- Piergiorgio Angeli
- Ramos Alonso Hugo
- Resini Filippo
- Rosato Leonardo
- Sciulli Alessandra
- Velasco Almor Sergio
- Villa Giovanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36999 , F 212, S 8, H M 20430, I/A 77 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: ESSILOR ESPAÑA SA
Consejero
- Rosato Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34416 , F 102, S 8, H M 66128, I/A 152 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Información de ROSATO LEONARDO
Mostramos los datos de ROSATO LEONARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSATO LEONARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos