DOSSENA AMBROGIO
Informe ejecutivo de DOSSENA AMBROGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOSSENA AMBROGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUXOTTICA SPAIN SL | Apoderado | 29/12/2023 | |
ECP PLATFORM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2023 | |
ESSILOR OPTICA INTERNATIONAL HOLDING SL | Apoderado | 18/01/2023 |
VINCULACIONES DE DOSSENA AMBROGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOSSENA AMBROGIO
Empresa: ESSILOR ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Dossena Ambrogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 66128, I/A 161 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-28
Empresa: LUXOTTICA SPAIN SL
Apoderado
- Barranger Chrystel
- Clemente Gabriele
- Costa Espi Carles
- Cozza Alessandra
- Dossena Ambrogio
- Garate Reggi Maite
- Grassi Stefano
- Guido Corbetta
- Iborra Lara Laia
- Labbate Serena
- Malagrino Alessandro
- Matteo Lo Duca
- Miravete Moline David
- Monzo Simo Carolina
- Moreno Zamora Isaac
- Nemola Antonio
- Piergiorgio Angeli
- Ramos Alonso Hugo
- Resini Filippo
- Rosato Leonardo
- Sciulli Alessandra
- Velasco Almor Sergio
- Villa Giovanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36999 , F 212, S 8, H M 20430, I/A 77 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: LUXOTTICA SPAIN SL
Apoderado
- Barranger Chrystel
- Barranger Chrystel
- Bencivenni Niccolo
- Bencivenni Niccolo
- Charbonnier Alexandre
- Clemente Gabriele
- Clemente Gabriele
- Costa Espi Carles
- Costa Espi Carles
- Dossena Ambrogio
- Duforeau Baptiste
- Garate Reggi Maite
- Grassi Stefano
- Grassi Stefano
- Iborra Lara Laia
- Malagrino Alessandro
- Malagrino Alessandro
- Miravete Moline David
- Miravete Moline David
- Monzo Simo Carolina
- Nemola Antonio
- Nemola Antonio
- Perrone Margherita
- Piergiorgio Angeli
- Ramos Alonso Hugo
- Resini Filippo
- Resini Filippo
- Sciulli Alessandra
- Velasco Almor Sergio
- Velasco Almor Sergio
- Zambarbieri Matteo Giorgio
- Zambarbieri Matteo Giorgio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36999 , F 212, S 8, H M 20430, I/A 77 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: LUXOTTICA SPAIN SL
Apoderado
- Barranger Chrystel
- Barranger Chrystel
- Bencivenni Niccolo
- Bencivenni Niccolo
- Charbonnier Alexandre
- Clemente Gabriele
- Clemente Gabriele
- Costa Espi Carles
- Costa Espi Carles
- Dossena Ambrogio
- Duforeau Baptiste
- Garate Reggi Maite
- Grassi Stefano
- Grassi Stefano
- Iborra Lara Laia
- Malagrino Alessandro
- Malagrino Alessandro
- Miravete Moline David
- Miravete Moline David
- Monzo Simo Carolina
- Nemola Antonio
- Nemola Antonio
- Perrone Margherita
- Piergiorgio Angeli
- Ramos Alonso Hugo
- Resini Filippo
- Resini Filippo
- Sciulli Alessandra
- Velasco Almor Sergio
- Velasco Almor Sergio
- Zambarbieri Matteo Giorgio
- Zambarbieri Matteo Giorgio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36999 , F 207, S 8, H M 20430, I/A 76 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: ESSILOR ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Dossena Ambrogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34416 , F 100, S 8, H M 66128, I/A 148 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: ECP PLATFORM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dossena Ambrogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37348 , F 37, S 8, H M 587892, I/A 20 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Apoderado
- Dossena Ambrogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39315 , F 64, S 8, H M 533997, I/A 29 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Información de DOSSENA AMBROGIO
Mostramos los datos de DOSSENA AMBROGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOSSENA AMBROGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos