ROSA ANA PACIOS FERNANDEZ
Informe ejecutivo de ROSA ANA PACIOS FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSA ANA PACIOS FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZADORA MUNICIPAL SA | Consejero | 25/09/2024 | |
MURCIA ALTA VELOCIDAD SA | M.Comit.Aud | 03/05/2024 | |
CARTAGENA ALTA VELOCIDAD SA | M.Com.Ejec | 16/04/2024 | |
CARTAGENA ALTA VELOCIDAD SA | M.Comit.Aud | 16/04/2024 | |
MURCIA ALTA VELOCIDAD SA | M.Com.Ejec | 15/04/2024 | |
MURCIA ALTA VELOCIDAD SA | Consejero | 04/01/2024 | |
CARTAGENA ALTA VELOCIDAD SA | Consejero | 04/01/2024 |
VINCULACIONES DE ROSA ANA PACIOS FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSA ANA PACIOS FERNANDEZ
Empresa: URBANIZADORA MUNICIPAL SA
Consejero
- Ainhoa Sanchez Tabares
- Antonio Navarro Corchon
- Gines Ruiz Macia
- Jose Ballesta German
- Jose Francisco Muñoz Moreno
- Jose Guillen Parra
- Jose Manuel Pancorbo De La Torre
- Jose Mariano Orenes Bastida
- Jose Tomas Bernal Quiros Gonzalez
- Marco Antonio Fernandez Esteban
- Rebeca Perez Lopez
- Rosa Ana Pacios Fernandez
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 11269, I/A 63 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-30
Empresa: MURCIA ALTA VELOCIDAD SA
M.Comit.Aud
- Antonio Javier Navarro Corchon
- Rosa Ana Pacios Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 61, S 8, H MU 61803, I/A 78 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-30
Empresa: CARTAGENA ALTA VELOCIDAD SA
M.Comit.Aud
- Rosa Ana Pacios Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 57, S 8, H MU 60389, I/A 84 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-30
Empresa: CARTAGENA ALTA VELOCIDAD SA
M.Com.Ejec
- Rosa Ana Pacios Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 57, S 8, H MU 60389, I/A 83 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-30
Empresa: MURCIA ALTA VELOCIDAD SA
M.Com.Ejec
- Antonio Javier Navarro Corchon
- Rosa Ana Pacios Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 60, S 8, H MU 61803, I/A 73 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-30
Empresa: CARTAGENA ALTA VELOCIDAD SA
Consejero
- Diego Ortega Madrid
- Jose Manuel Pancorbo De La Torre
- Manuel Torres Garcia
- Maria Dolores Solana Guillen
- Rosa Ana Pacios Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 55, S 8, H MU 60389, I/A 76 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-30
Empresa: MURCIA ALTA VELOCIDAD SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 59, S 8, H MU 61803, I/A 69 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-30
Información de ROSA ANA PACIOS FERNANDEZ
Mostramos los datos de ROSA ANA PACIOS FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSA ANA PACIOS FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos