JOSE TOMAS BERNAL QUIROS GONZALEZ
Informe ejecutivo de JOSE TOMAS BERNAL QUIROS GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE JOSE TOMAS BERNAL QUIROS GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALBER CONCURSAL SLP | Soc.Prof. | 12/12/2012 | |
GALBER CONCURSAL SLP | Administrador Solidario | 12/12/2012 |
VINCULACIONES DE JOSE TOMAS BERNAL QUIROS GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE TOMAS BERNAL QUIROS GONZALEZ
Empresa: AGRICOLA MENDEZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AGRICOLA MENDEZ SL
Nif:B30525315
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
Fecha de Resolución:14/06/2011
Número Procedimiento Concursal:394/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1216
Libro:
0
Folio:
40
Hoja:
8-22288
Inscripción:
12
Fecha Inscripción16/12/2019
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 40, S 8, H MU 22288, I/A 12 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-30
Empresa: JOSE BALLESTER APARICIO
Med.Concusal
- Jose Tomas Bernal Quiros Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 162, S 8, H MU100058, I/A 3 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-30
Empresa: MARIA CARMEN VERA PEREZ
Med.Concusal
- Jose Tomas Bernal Quiros Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 110, S 8, H MU 91480, I/A 2 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-30
Empresa: JOSE MIGUEL RUIZ ALEMAN
Med.Concusal
- Jose Tomas Bernal Quiros Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 108, S 8, H MU 91477, I/A 2 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-30
Empresa: AGRICOLA MENDEZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AGRICOLA MENDEZ SL
Nif:B30525315
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Pedro Algarra Garcia Jose Tomas Bernal Quiros Gonzalez BECRIAL SC
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
Fecha de Resolución:14/06/2011
Número Procedimiento Concursal:394/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1216
Libro:
0
Folio:
40
Hoja:
8-22288
Inscripción:
11
Fecha Inscripción01/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 40, S 8, H MU 22288, I/A 11 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-30
Empresa: JUMIPEZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUMIPEZ SL
Nif:B30399505
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:JUAN JOSE HURTADO YELO
Fecha de Resolución:24/02/2014
Número Procedimiento Concursal:42/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1072
Libro:
0
Folio:
166
Hoja:
8-12973
Inscripción:
4
Fecha Inscripción01/04/2016
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1072 , F 166, S 8, H MU 12973, I/A 4 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-30
Empresa: SILVASUYSER CONSTRUCTORES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SILVASUYSER CONSTRUCTORES SL
Nif:B30567135
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:06/07/2009
Número Procedimiento Concursal:483/09
Datos Registrales:
Tomo:
2597
Libro:
0
Folio:
85
Hoja:
8-24866
Inscripción:
16
Fecha Inscripción06/11/2014
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 85, S 8, H MU 24866, I/A 16 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-30
Empresa: JUMIPEZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUMIPEZ SL
Nif:B30399505
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:JUAN JOSE HURTADO YELO
Fecha de Resolución:24/02/2014
Número Procedimiento Concursal:42/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1072
Libro:
0
Folio:
165
Hoja:
8-12973
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1072 , F 165, S 8, H MU 12973, I/A A (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-30
Empresa: GALBER CONCURSAL SLP
Administrador Solidario
- Jose Tomas Bernal Quiros Gonzalez
- Juan-jose Moreno Hellin
Soc.Prof.
- Angel Santiago Galilea Gomez
- Javier-fernando Velasco Franco
- Jose Tomas Bernal Quiros Gonzalez
- Juan-jose Moreno Hellin
- Pablo Jose Lopez-molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 44, S 8, H MU 80284, I/A 1 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-30
Empresa: SILVASUYSER CONSTRUCTORES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SILVASUYSER CONSTRUCTORES SL
Nif:B30567135
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:06/07/2009
Número Procedimiento Concursal:483/09
Datos Registrales:
Tomo:
2597
Libro:
0
Folio:
84
Hoja:
8-24866
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/08/2009
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 84, S 8, H MU 24866, I/A A (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-30
Información de JOSE TOMAS BERNAL QUIROS GONZALEZ
Mostramos los datos de JOSE TOMAS BERNAL QUIROS GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE TOMAS BERNAL QUIROS GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos