ROPERO MARQUEZ CELESTE
Informe ejecutivo de ROPERO MARQUEZ CELESTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROPERO MARQUEZ CELESTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETING BUSINESS SA | Consejero Delegado Solidario | 13/03/2015 | 02/12/2019 |
MARKETING BUSINESS SA | Secretario | 13/03/2015 | 02/12/2019 |
MARKETING BUSINESS SA | Consejero | 13/03/2015 | 02/12/2019 |
MARKETING BUSINESS SA | Secretario | 18/11/2010 | 13/03/2015 |
MARKETING BUSINESS SA | Consejero | 18/11/2010 | 13/03/2015 |
MARKETING BUSINESS SA | Consejero Delegado Solidario | 24/12/2010 | 13/03/2015 |
MARKETING BUSINESS SA | Consejero Delegado Solidario | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE ROPERO MARQUEZ CELESTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROPERO MARQUEZ CELESTE
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Consejero
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Presidente
Secretario
- Ropero Marquez Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33258 , F 1, S 8, H M 43479, I/A 10 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Consejero
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Presidente
Secretario
- Ropero Marquez Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 9 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Consejero
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Presidente
Secretario
- Ropero Marquez Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 9 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 8 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Presidente
Secretario
- Ropero Marquez Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 7 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 7 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Información de ROPERO MARQUEZ CELESTE
Mostramos los datos de ROPERO MARQUEZ CELESTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROPERO MARQUEZ CELESTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos