ALDEA MARTIN BARBARA CONSOLACION
Informe ejecutivo de ALDEA MARTIN BARBARA CONSOLACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALDEA MARTIN BARBARA CONSOLACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETING BUSINESS SA | Consejero | 13/03/2015 | 02/12/2019 |
MARKETING BUSINESS SA | Consejero | 18/11/2010 | 13/03/2015 |
MARKETING BUSINESS SA | Consejero Delegado Solidario | 24/12/2010 | 13/03/2015 |
MARKETING BUSINESS SA | Consejero Delegado Solidario | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE ALDEA MARTIN BARBARA CONSOLACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDEA MARTIN BARBARA CONSOLACION
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33258 , F 1, S 8, H M 43479, I/A 10 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 9 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Consejero
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 9 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 8 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 7 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Empresa: MARKETING BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
- Aldea Martin Barbara Consolacion
- Gonzalez Aldea Mariano
- Ropero Marquez Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 148, S 8, H M 43479, I/A 7 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Información de ALDEA MARTIN BARBARA CONSOLACION
Mostramos los datos de ALDEA MARTIN BARBARA CONSOLACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDEA MARTIN BARBARA CONSOLACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos