RONDA BARRAGAN JOSEP
Informe ejecutivo de RONDA BARRAGAN JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RONDA BARRAGAN JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE CARABAL SL | Administrador Concursal | 16/03/2023 | |
ZONA UNO 88 SL | Administrador Solidario | 25/08/2021 | |
SISTEMAS TECNICOS EN PROTECCION SOLAR SL | Socio Unico | 17/05/2012 | |
SISTEMAS TECNICOS EN PROTECCION SOLAR SL | Administrador Unico | 28/10/2011 |
VINCULACIONES DE RONDA BARRAGAN JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RONDA BARRAGAN JOSEP
Empresa: JOSE CARABAL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOSE CARABAL SL
Nif:B96091178
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ronda Barragan Josep
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 VALENCIA
Juez / Ponente:AMPARO SALOM LUCAS
Fecha de Resolución:05/12/2022
Número Procedimiento Concursal:691/2022
Datos Registrales:
Tomo:
4051
Libro:
1363
Folio:
218
Hoja:
8-18451
Inscripción:
11
Fecha Inscripción16/03/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4051, L 1363, F 218, S 8, H V 18451, I/A 11 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-46
Empresa: ZONA UNO 88 SL
Administrador Solidario
- Ronda Barragan Carme
- Ronda Barragan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6607, L 3911, F 124, S 8, H V 71424, I/A 3 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-46
Empresa: CONSTRUCCIONES SONISETNOM SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES SONISETNOM SL
Nif:B97159982
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ronda Barragan Josep
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:26/09/2012
Número Procedimiento Concursal:1042/2012
Datos Registrales:
Tomo:
7051
Libro:
4354
Folio:
83
Hoja:
8-80767
Inscripción:
5
Fecha Inscripción27/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7051, L 4354, F 83, S 8, H V 80767, I/A 5 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-46
Empresa: TECMASER SL
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:21/05/2014
Número Procedimiento Concursal:78/2014
Datos Registrales:
Tomo:
4583
Libro:
1893
Folio:
154
Hoja:
8-27903
Inscripción:
14
Fecha Inscripción18/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4583, L 1893, F 154, S 8, H V 27903, I/A 14 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-46
Empresa: TECMASER SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECMASER SL
Nif:B96186002
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ronda Barragan Josep
Juzgado:MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:21/05/2014
Número Procedimiento Concursal:78/2014
Datos Registrales:
Tomo:
4583
Libro:
1893
Folio:
154
Hoja:
8-27903
Inscripción:
12
Fecha Inscripción10/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4583, L 1893, F 154, S 8, H V 27903, I/A 12 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-46
Empresa: BODEGA TERRA VINEA SL
Administrador Unico
- Ronda Barragan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9626, L 6908, F 154, S 8, H V 153816, I/A 2 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-46
Empresa: BODEGA TERRA VINEA SL
Administrador Unico
- Ronda Barragan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9626, L 6908, F 152, S 8, H V 153816, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-46
Empresa: CONSTRUCCIONES SONISETNOM SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES SONISETNOM SL
Nif:B97159982
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ronda Barragan Josep
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:26/09/2012
Número Procedimiento Concursal:1042/2012
Datos Registrales:
Tomo:
7051
Libro:
4354
Folio:
81
Hoja:
8-80767
Inscripción:
3
Fecha Inscripción29/10/2012
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7051, L 4354, F 81, S 8, H V 80767, I/A 3 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-46
Nuevo Socio Único
- Ronda Barragan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9389, L 6671, F 46, S 8, H V 145755, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-46
Administrador Unico
- Ronda Barragan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9389, L 6671, F 44, S 8, H V 145755, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-46
Información de RONDA BARRAGAN JOSEP
Mostramos los datos de RONDA BARRAGAN JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RONDA BARRAGAN JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos