RONCAGLIOLO CAROL ROSARIO
Informe ejecutivo de RONCAGLIOLO CAROL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RONCAGLIOLO CAROL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 16/02/2021 | |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 31/07/2020 | 16/02/2021 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Vicepresidente | 17/08/2018 | 12/11/2020 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Consejero | 22/08/2017 | 12/11/2020 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 25/05/2020 | 03/06/2020 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 03/06/2020 | |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 08/01/2020 | 28/01/2020 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 28/01/2020 | |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 10/10/2018 | 28/01/2020 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2018 | 28/01/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RONCAGLIOLO CAROL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RONCAGLIOLO CAROL ROSARIO
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Braso Andilla Alba
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- De La Vega Alonso Lara
- De La Vega Alonso Lara
- De La Vega Alonso Lara
- De La Vega Alonso Lara
- Fernandez Fernandez Regina
- Fernandez Fernandez Regina
- Gonzalez Fernandez Carolina
- Jaureguizar Guzman Lucia
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Sanjuan Gutierrez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 38, S 8, H AS 49553, I/A 37 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Consejero
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Roncagliolo Carol Rosario
Presidente
Vicepresidente
- Roncagliolo Carol Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 33, S 8, H AS 49553, I/A 31 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 33, S 8, H AS 49553, I/A 30 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Braso Andilla Alba
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Fernandez Fernandez Regina
- Fernandez Fernandez Regina
- Gonzalez Fernandez Carolina
- Jaureguizar Guzman Lucia
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Sanjuan Gutierrez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 33, S 8, H AS 49553, I/A 29 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 32, S 8, H AS 49553, I/A 28 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- De La Vega Alonso Lara
- Fernandez Fernandez Regina
- Jaureguizar Guzman Lucia
- Roncagliolo Carol Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 29, S 8, H AS 49553, I/A 27 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- De La Vega Alonso Lara
- Roncagliolo Carol Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 26, S 8, H AS 49553, I/A 26 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Buzzi Verena
- Buzzi Verena
- Buzzi Verena
- Cano Perona Diego Manuel
- Fernandez Fernandez Regina
- Jaureguizar Guzman Lucia
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Van Beest Antonius Marinus
- Van Beest Antonius Marinus
- Van Beest Antonius Marinus
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 26, S 8, H AS 49553, I/A 24 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 26, S 8, H AS 49553, I/A 23 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 36, S 8, H AS 49553, I/A 22 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-33
VER MAS ACTOS
Información de RONCAGLIOLO CAROL ROSARIO
Mostramos los datos de RONCAGLIOLO CAROL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RONCAGLIOLO CAROL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos