CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA OTAVIO AUGUSTO
Informe ejecutivo de CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA OTAVIO AUGUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA OTAVIO AUGUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL | Consejero | 05/05/2021 | 05/05/2021 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 16/02/2021 | |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 31/07/2020 | 16/02/2021 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Presidente | 08/01/2020 | 12/11/2020 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Consejero | 24/09/2019 | 12/11/2020 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 08/01/2020 | 03/06/2020 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 25/05/2020 | 03/06/2020 |
RHI UNITED OFFICES EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 03/06/2020 |
VINCULACIONES DE CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA OTAVIO AUGUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA OTAVIO AUGUSTO
Empresa: RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL
Consejero
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 168, S 8, H AS 6392, I/A 91 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-33
Empresa: RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL
Consejero
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 167, S 8, H AS 6392, I/A 88 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Braso Andilla Alba
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- De La Vega Alonso Lara
- De La Vega Alonso Lara
- De La Vega Alonso Lara
- De La Vega Alonso Lara
- Fernandez Fernandez Regina
- Fernandez Fernandez Regina
- Gonzalez Fernandez Carolina
- Jaureguizar Guzman Lucia
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Sanjuan Gutierrez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 38, S 8, H AS 49553, I/A 37 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Consejero
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Roncagliolo Carol Rosario
Presidente
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 33, S 8, H AS 49553, I/A 31 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Braso Andilla Alba
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- De La Vega Alonso Lara
- Fernandez Fernandez Regina
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Roncagliolo Carol Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 33, S 8, H AS 49553, I/A 30 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Braso Andilla Alba
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Cano Perona Diego Manuel
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Fernandez Fernandez Regina
- Fernandez Fernandez Regina
- Gonzalez Fernandez Carolina
- Jaureguizar Guzman Lucia
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Roncagliolo Carol Rosario
- Sanjuan Gutierrez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 33, S 8, H AS 49553, I/A 29 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- De La Vega Alonso Lara
- Gonzalez Fernandez Carolina
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Roncagliolo Carol Rosario
- Sanjuan Gutierrez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 32, S 8, H AS 49553, I/A 28 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- De La Vega Alonso Lara
- Fernandez Fernandez Regina
- Jaureguizar Guzman Lucia
- Roncagliolo Carol Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 29, S 8, H AS 49553, I/A 27 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- De La Vega Alonso Lara
- Roncagliolo Carol Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 26, S 8, H AS 49553, I/A 26 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Braso Andilla Alba
- Cano Perona Diego Manuel
- Castro Lustosa Nogueira Otavio Augusto
- Fernandez Fernandez Regina
- Rivera Barrios Gina Fernanda
- Roncagliolo Carol Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 26, S 8, H AS 49553, I/A 23 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-33
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA OTAVIO AUGUSTO
Mostramos los datos de CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA OTAVIO AUGUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA OTAVIO AUGUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos