ROMERO VALDEZ MANUEL ENRIQUE
Informe ejecutivo de ROMERO VALDEZ MANUEL ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO VALDEZ MANUEL ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AI CANDELARIA (SPAIN) SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2020 | |
AI CANDELARIA (SPAIN) SA | Apoderado Solidario | 15/04/2020 |
VINCULACIONES DE ROMERO VALDEZ MANUEL ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO VALDEZ MANUEL ENRIQUE
Empresa: AI CANDELARIA (SPAIN) SA
Consejero
- Gallo Guerola Helmer Fernando
- Romero Valdez Manuel Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39880 , F 43, S 8, H M 566435, I/A 38 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Empresa: AI CANDELARIA (SPAIN) SL
Consejero
- Arango Lopez De Letona Jose Emilio
- Arbulu Canepa Maurizio
- GLOBAL TAIHEM SL
- Graña Maximiliano
- Hjeily Chucri
- Romero Valdez Manuel Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39880 , F 31, S 8, H M 566435, I/A 28 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: AI CANDELARIA (SPAIN) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Graña Maximiliano
- Liria Plañiol Miguel
- Romero Valdez Manuel Enrique
- Santiago Perez Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37659 , F 176, S 8, H M 566435, I/A 25 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-28
Empresa: AI CANDELARIA (SPAIN) SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Arbulu Canepa Maurizio
- Graña Maximiliano
- Hjeily Chucri
- Romero Valdez Manuel Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37659 , F 173, S 8, H M 566435, I/A 21 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-28
Información de ROMERO VALDEZ MANUEL ENRIQUE
Mostramos los datos de ROMERO VALDEZ MANUEL ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO VALDEZ MANUEL ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos