ROMERO SERRANO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de ROMERO SERRANO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO SERRANO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Presidente | 29/03/2016 | 24/05/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Consejero Delegado | 29/03/2016 | 24/05/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Consejero | 29/03/2016 | 24/05/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Consejero | 03/04/2009 | 29/03/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Secretario | 22/03/2012 | 29/03/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Consejero Delegado | 25/03/2014 | 29/03/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Consejero Delegado | 03/04/2009 | 22/03/2012 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Presidente | 02/03/2012 | 22/03/2012 |
VINCULACIONES DE ROMERO SERRANO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO SERRANO JUAN MANUEL
Consejero Delegado
- Romero Serrano Juan Manuel
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Presidente
- Romero Serrano Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 147, S 8, H SE 7043, I/A 13 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-41
Consejero Delegado
- Romero Serrano Juan Manuel
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Presidente
- Romero Serrano Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 147, S 8, H SE 7043, I/A 12 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-41
Consejero Delegado
- Romero Serrano Juan Manuel
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Presidente
Secretario
- Romero Serrano Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 147, S 8, H SE 7043, I/A 12 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-41
Consejero Delegado
- Romero Serrano Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 147, S 8, H SE 7043, I/A 11 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-41
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Romero Serrano Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 145, S 8, H SE 7043, I/A 9 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
Consejero Delegado
- Romero Serrano Juan Manuel
Presidente
- Romero Serrano Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 145, S 8, H SE 7043, I/A 9 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
Consejero Delegado
- Romero Serrano Juan Manuel
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 145, S 8, H SE 7043, I/A 8 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Presidente
- Romero Serrano Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 145, S 8, H SE 7043, I/A 8 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Consejero Delegado
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 175, S 8, H SE 7043, I/A 7 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-41
Información de ROMERO SERRANO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de ROMERO SERRANO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO SERRANO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos