DRILLON LILYANE CLAUDE
Informe ejecutivo de DRILLON LILYANE CLAUDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DRILLON LILYANE CLAUDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Secretario | 29/03/2016 | 24/05/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Consejero | 29/03/2016 | 24/05/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Consejero | 03/04/2009 | 29/03/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Presidente | 22/03/2012 | 29/03/2016 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Consejero Delegado | 03/04/2009 | 25/03/2014 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Consejero Delegado | 22/03/2012 | 25/03/2014 |
AGRUPACION TEATRAL LA CUADRA DE SEVILLA SA | Secretario | 03/04/2009 | 22/03/2012 |
VINCULACIONES DE DRILLON LILYANE CLAUDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DRILLON LILYANE CLAUDE
Consejero Delegado
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Presidente
Secretario
- Drillon Lilyane Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 147, S 8, H SE 7043, I/A 13 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-41
Consejero Delegado
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Presidente
Secretario
- Drillon Lilyane Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 147, S 8, H SE 7043, I/A 12 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-41
Consejero Delegado
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Presidente
- Drillon Lilyane Claude
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 147, S 8, H SE 7043, I/A 12 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-41
Consejero Delegado
- Drillon Lilyane Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 147, S 8, H SE 7043, I/A 11 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-41
Consejero Delegado
- Drillon Lilyane Claude
Presidente
- Drillon Lilyane Claude
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 145, S 8, H SE 7043, I/A 9 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Drillon Lilyane Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 145, S 8, H SE 7043, I/A 9 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
Consejero Delegado
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Secretario
- Drillon Lilyane Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607 , F 145, S 8, H SE 7043, I/A 8 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Consejero Delegado
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Consejero
- Drillon Lilyane Claude
- Romero Serrano Juan Manuel
- Tavora Triano Salvador
Presidente
Secretario
- Drillon Lilyane Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 175, S 8, H SE 7043, I/A 7 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-41
Información de DRILLON LILYANE CLAUDE
Mostramos los datos de DRILLON LILYANE CLAUDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DRILLON LILYANE CLAUDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos