ROMERO SANCHEZ MANUEL
Informe ejecutivo de ROMERO SANCHEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ROMERO SANCHEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRUMAN 2023 SL | Administrador Unico | 10/05/2023 | |
SAMAVI GLOBAL VISION SL | Apoderado Solidario | 22/02/2019 | |
SOLLERTIA ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 09/04/2018 | |
SOLLERTIA ABOGADOS SLP | Administrador Mancomunado | 28/03/2018 | |
SOLLERTIA ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 28/03/2018 | |
QUATTRO HOMES SL | Administrador Mancomunado | 17/10/2017 | |
MAROMETRANS SL | Administrador Unico | 13/09/2017 | |
FERROLAM 2015 SL | Apoderado | 08/08/2017 | |
MANALCLEMAR SL | Administrador Unico | 29/11/2013 |
VINCULACIONES DE ROMERO SANCHEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO SANCHEZ MANUEL
Empresa: MEDINA MEDIA SPORTS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
- Romero Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28552 , F 59, S 8, H M 514039, I/A 3 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: ESTRUMAN 2023 SL
Administrador Unico
- Romero Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6333, L 5241, F 112, S 8, H MA174167, I/A 1 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-29
Empresa: ALIAGOSA AGROPECUARIA SL
Administrador Unico
- Romero Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 448, F 177, S 8, H AB 9448, I/A 5 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-02
Empresa: ALIAGOSA AGROPECUARIA SL
Administrador Unico
- Romero Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 448, F 177, S 8, H AB 9448, I/A 4 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-02
Empresa: SAMAVI GLOBAL VISION SL
Apoderado Solidario
- Romero Sanchez Manuel
- Tagliaferri Santiago Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 70, S 8, H M 621029, I/A 2 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: ALIAGOSA AGROPECUARIA SL
Administrador Solidario
- Romero Rubio Maria Teresa
- Romero Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 448, F 177, S 8, H AB 9448, I/A 3 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-02
Empresa: SOLLERTIA ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Ceron Raigon Jose Gonzalo
- Romero Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6526 , F 121, S 8, H SE117133, I/A 2 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-41
Empresa: SOLLERTIA ABOGADOS SLP
Administrador Mancomunado
- Ceron Raigon Jose Gonzalo
- Romero Sanchez Manuel
Soc.Prof.
- Ceron Raigon Jose Gonzalo
- Romero Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6526 , F 120, S 8, H SE117133, I/A 1 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-41
Empresa: QUATTRO HOMES SL
Administrador Mancomunado
- Ceron Raigon Jose Gonzalo
- Diaz Giraldez Javier
- Lopez Rodriguez Alejandro
- Romero Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6439 , F 11, S 8, H SE115228, I/A 1 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-41
Empresa: MAROMETRANS SL
Administrador Unico
- Romero Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2249 , F 95, S 8, H CA 52118, I/A 1 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-11
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO SANCHEZ MANUEL
Mostramos los datos de ROMERO SANCHEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO SANCHEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos