LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLOXFORWARD SL | Administrador Solidario | 10/07/2023 | |
VAGUADA CAPITAL SA | Apoderado | 09/03/2023 | |
INVERSIONES INMATERIALES SL | Socio Unico | 17/12/2021 | |
BIGA HISPANICA SL | Administrador Solidario | 11/03/2020 | |
LAGNEGAL SL | Administrador Unico | 27/01/2020 | |
LAGUNA NEGUEL SL | Apoderado Solidario | 17/09/2019 | |
FORMACION ESPACIOS Y EQUIPOS SL | Administrador Mancomunado | 14/05/2019 | |
CONSTRUCHISPA SL | Socio Unico | 15/10/2018 | |
CONSTRUCHISPA SL | Administrador Unico | 15/10/2018 | |
HEGMON COSMETICA PROFESIONAL SL | Administrador Unico | 01/04/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO
Empresa: QUATTRO HOMES SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Giraldez Javier
- Lopez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6439 , F 12, S 8, H SE115228, I/A 2 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-41
Empresa: FLOXFORWARD SL
Administrador Solidario
- Flox San Juan Luis Alejandro
- Lopez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45206 , F 164, S 8, H M 795488, I/A 1 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
Empresa: INVERSIONES INMATERIALES SL
Administrador Unico
- Lopez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7150 , F 2, S 8, H SE132771, I/A 1 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-41
Empresa: VAGUADA CAPITAL SA
Apoderado
- Lopez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6775 , F 99, S 8, H SE123247, I/A 4 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: VAGUADA CAPITAL SA
Administrador Unico
- Lopez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6775 , F 97, S 8, H SE123247, I/A 3 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: INVERSIONES INMATERIALES SL
Administrador Unico
- Lopez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7150 , F 1, S 8, H SE132771, I/A 1 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-41
Empresa: INVERSIONES INMATERIALES SL
Socio Único
- Lopez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7150 , F 1, S 8, H SE132771, I/A 1 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-41
Empresa: BIGA HISPANICA SL
Administrador Solidario
- Lopez Rodriguez Alejandro
- Lopez Rodriguez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6846 , F 180, S 8, H SE125254, I/A 1 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: LAGNEGAL SL
Administrador Unico
- Lopez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6825 , F 101, S 8, H SE125055, I/A 1 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-41
Empresa: VAGUADA CAPITAL SA
Administrador Unico
- Lopez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6775 , F 95, S 8, H SE123247, I/A 1 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-41
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos