ROMERO LUJAN JAIRO JOSE
Informe ejecutivo de ROMERO LUJAN JAIRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO LUJAN JAIRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAIROS LOGISTICA Y GESTION SL | Vicepresidente | 12/09/2024 | |
KAIROS LOGISTICA Y GESTION SL | Consejero | 12/09/2024 | |
TAMARAMA RESTAURACION SL | Administrador Solidario | 12/06/2024 | |
FYCE XXI SA | Consejero | 29/06/2022 | |
FYCE XXI SA | Secretario | 29/06/2022 | |
FYCE 2002 DISTRIBUCION SL | Secretario | 14/01/2021 | |
FYCE 2002 DISTRIBUCION SL | Consejero | 14/01/2021 | |
TRANTO RESTAURACION SL | Administrador Mancomunado | 05/02/2014 |
VINCULACIONES DE ROMERO LUJAN JAIRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO LUJAN JAIRO JOSE
Empresa: KAIROS LOGISTICA Y GESTION SL
Consejero
- Crespo Ripoll Ignacio
- De Las Heras Martin Francisco-moises
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Romero Lujan Jairo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74608, I/A 1 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-50
Empresa: TAMARAMA RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Romero Lujan Jairo Jose
- Romero Martinez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CU 13019, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-16
Empresa: FYCE XXI SA
Consejero
- Crespo Ripoll Ignacio
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
Secretario
- Romero Lujan Jairo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 39, S 8, H Z 28008, I/A 19 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-50
Empresa: FYCE XXI SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Romero Lujan Jairo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 39, S 8, H Z 28008, I/A 19 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-50
Empresa: FYCE 2002 DISTRIBUCION SL
Consejero
- Crespo Ripoll Ignacio
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
Secretario
- Romero Lujan Jairo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 33, S 8, H Z 32651, I/A 20 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-50
Empresa: FYCE 2002 DISTRIBUCION SL
Consejero
- Carrera Carrera Fernando
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 33, S 8, H Z 32651, I/A 20 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-50
Empresa: FYCE 2002 DISTRIBUCION SL
Consejero
- Carrera Carrera Fernando
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 32, S 8, H Z 32651, I/A 18 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Empresa: FYCE 2002 DISTRIBUCION SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Romero Lujan Jairo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 32, S 8, H Z 32651, I/A 18 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Empresa: FYCE XXI SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Romero Lujan Jairo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025 , F 193, S 8, H Z 28008, I/A 17 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-50
Empresa: TRANTO RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Lejarraga Muelas Jose Mario
- Romero Lujan Jairo Jose
- Segura Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 22, S 8, H CU 9661, I/A 1 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-16
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO LUJAN JAIRO JOSE
Mostramos los datos de ROMERO LUJAN JAIRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO LUJAN JAIRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos