HERRERO VELASCO JESUS
Informe ejecutivo de HERRERO VELASCO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERO VELASCO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAIROS LOGISTICA Y GESTION SL | Consejero | 12/09/2024 | |
KAIROS LOGISTICA Y GESTION SL | Presidente | 12/09/2024 | |
FYCE XXI SA | Consejero | 29/06/2022 | |
FYCE XXI SA | Presidente | 29/06/2022 | |
FYCE 2002 DISTRIBUCION SL | Presidente | 14/01/2021 | |
FYCE 2002 DISTRIBUCION SL | Consejero | 14/01/2021 |
VINCULACIONES DE HERRERO VELASCO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO VELASCO JESUS
Empresa: KAIROS LOGISTICA Y GESTION SL
Consejero
- Crespo Ripoll Ignacio
- De Las Heras Martin Francisco-moises
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
- Herrero Velasco Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74608, I/A 1 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-50
Empresa: FYCE XXI SA
Consejero
- Crespo Ripoll Ignacio
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
- Herrero Velasco Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 39, S 8, H Z 28008, I/A 19 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-50
Empresa: FYCE XXI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Herrero Velasco Jesus
- Ripoll Royo Fernando Jose
Consejero
Presidente
- Herrero Velasco Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 39, S 8, H Z 28008, I/A 19 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-50
Empresa: GRUPO UNILIDER SPAIN SA
Liquidador Mancomunado
- Herrero Velasco Jesus
- LAZARO HEREDERO PABLO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9797, L 7079, F 44, S 8, H V 159635, I/A 2 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-46
Empresa: GRUPO UNILIDER SPAIN SA
Administrador Mancomunado
- Herrero Velasco Jesus
- LAZARO HEREDERO PABLO
Liquidador Mancomunado
- Herrero Velasco Jesus
- LAZARO HEREDERO PABLO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9797, L 7079, F 44, S 8, H V 159635, I/A 2 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-46
Empresa: FYCE 2002 DISTRIBUCION SL
Consejero
- Crespo Ripoll Ignacio
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
- Herrero Velasco Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 33, S 8, H Z 32651, I/A 20 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-50
Empresa: FYCE 2002 DISTRIBUCION SL
Consejero
- Carrera Carrera Fernando
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
- Herrero Velasco Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 33, S 8, H Z 32651, I/A 20 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-50
Empresa: FYCE 2002 DISTRIBUCION SL
Consejero
- Carrera Carrera Fernando
- Herrero Velasco Jesus
- Romero Lujan Jairo Jose
Presidente
- Herrero Velasco Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 32, S 8, H Z 32651, I/A 18 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Empresa: FYCE 2002 DISTRIBUCION SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Herrero Velasco Jesus
- Ripoll Royo Fernando Jose
Consejero
Presidente
- Herrero Velasco Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 32, S 8, H Z 32651, I/A 18 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Empresa: FYCE XXI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Herrero Velasco Jesus
- Ripoll Royo Fernando Jose
Consejero
Presidente
- Herrero Velasco Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025 , F 193, S 8, H Z 28008, I/A 17 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-50
VER MAS ACTOS
Información de HERRERO VELASCO JESUS
Mostramos los datos de HERRERO VELASCO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO VELASCO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos