ROMERO FORNIELES JOSE
Informe ejecutivo de ROMERO FORNIELES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO FORNIELES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLUIDRA SA | Apoderado Solidario | 27/07/2022 | 20/06/2023 |
MANUFACTURAS GRE SA | Consejero | 17/11/2021 | 20/04/2022 |
FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA SA | Apoderado | 14/11/2013 | |
FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA SA | Apoderado | 31/01/2012 | 05/02/2013 |
FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA SA | Apoderado | 08/07/2011 | 05/02/2013 |
VINCULACIONES DE ROMERO FORNIELES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO FORNIELES JOSE
Empresa: FLUIDRA SA
Apoderado Solidario
- Romero Fornieles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48320 , F 176, S 8, H B 290316, I/A 195 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-08
Empresa: FLUIDRA SA
Apoderado Solidario
- Romero Fornieles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48320 , F 170, S 8, H B 290316, I/A 180 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Empresa: MANUFACTURAS GRE SA
Consejero
- Romero Fornieles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4765 , F 146, S 8, H BI 3407,A , I/ 74 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-48
Empresa: MANUFACTURAS GRE SA
Consejero
- Romero Fornieles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4765 , F 146, S 8, H BI 3407,A , I/ 72 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-48
Empresa: FLUIDRA ESPAÑA SA
Apoderado
- Ballester Ribelles Tomas
- Dombriz Cavero Manuel
- Romero Fornieles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43003 , F 138, S 8, H B 33280, I/A 118 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
Empresa: FLUIDRA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43003 , F 133, S 8, H B 33280, I/A 106 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08
Empresa: FLUIDRA ESPAÑA SA
Apoderado
- Romero Fornieles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41363 , F 20, S 8, H B 33280, I/A 100 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Empresa: FLUIDRA ESPAÑA SA
Apoderado
- Romero Fornieles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41363 , F 17, S 8, H B 33280, I/A 94 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Información de ROMERO FORNIELES JOSE
Mostramos los datos de ROMERO FORNIELES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO FORNIELES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos