BALLESTER RIBELLES TOMAS
Informe ejecutivo de BALLESTER RIBELLES TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTER RIBELLES TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HONIS DE PUCOL SL | Apoderado | 19/09/2013 | 19/02/2024 |
FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 14/11/2013 | 14/01/2021 |
FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA SA | Apoderado | 14/11/2013 |
VINCULACIONES DE BALLESTER RIBELLES TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER RIBELLES TOMAS
Empresa: FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Ballester Ribelles Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46532 , F 96, S 8, H B 33280, I/A 154 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: FLUIDRA ESPAÑA SA
Apoderado
- Ballester Ribelles Tomas
- Dombriz Cavero Manuel
- Romero Fornieles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43003 , F 138, S 8, H B 33280, I/A 118 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
Empresa: FLUIDRA ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Ballester Ribelles Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43003 , F 136, S 8, H B 33280, I/A 116 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
Empresa: HONIS DE PUCOL SL
Apoderado
- Ballester Ribelles Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6238, L 3543, F 69, S 8, H V 63698, I/A 4 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-46
Información de BALLESTER RIBELLES TOMAS
Mostramos los datos de BALLESTER RIBELLES TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER RIBELLES TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos