ROMAN MALAGA JULIO ALBERTO
Informe ejecutivo de ROMAN MALAGA JULIO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMAN MALAGA JULIO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUENTEDE 2020 SCP | Soc.Prof. | 22/04/2020 | |
FUENTEDE 2020 SCP | Administrador Solidario | 22/04/2020 | |
OLIVBERIA-GAN LAN YOU SL | Apoderado | 26/10/2012 |
VINCULACIONES DE ROMAN MALAGA JULIO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN MALAGA JULIO ALBERTO
Empresa: FUENTEDE 2020 SCP
Administrador Solidario
- Rodriguez Garcia Encarnacion Eva
- Roman Malaga Julio Alberto
Soc.Prof.
- Rodriguez Garcia Encarnacion Eva
- Roman Malaga Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40472 , F 61, S 8, H M 718575, I/A 1 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-28
Empresa: OLIVBERIA-GAN LAN YOU SL
Apoderado
- Roman Malaga Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30386 , F 29, S 8, H M 546870, I/A 2 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Empresa: ASJUSA LETRAMED 1998 SLP
Apoderado
- Roman Malaga Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20240 , F 220, S 8, H M 357642, I/A 8 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: ASJUSA LETRAMED 1998 SLP
Consejero Delegado Solidario
- Roman Malaga Julio Alberto
Consejero
- Roman Malaga Julio Alberto
Secretario
- Roman Malaga Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20240 , F 219, S 8, H M 357642, I/A 7 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-28
Empresa: CLAIM HEALTH SL
Consejero
- Roman Malaga Julio Alberto
Secretario
- Roman Malaga Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 166, S 8, H M 475522, I/A 4 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Empresa: STANLEY LEY SL
Apoderado
- Roman Malaga Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21683 , F 115, S 8, H M 386110, I/A 4 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Empresa: CLAIM HEALTH SL
Consejero Delegado Solidario
- Asensi Pallares Eduardo Maria
- De Montalvo Jaaskelainen Federico
- Roman Malaga Julio Alberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 166, S 8, H M 475522, I/A 3 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-28
Empresa: ASJUSA LETRAMED 1998 SLP
Consejero Delegado Solidario
- Asensi Pallares Eduardo Maria
- De Montalvo Jaaskelainen Federico
- Moreno Aleman Telesforo Javier
- Roman Malaga Julio Alberto
Consejero
Presidente
Secretario
- Roman Malaga Julio Alberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20240 , F 67, S 8, H M 357642, I/A 4 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-28
Empresa: CLAIM HEALTH SL
Consejero Delegado Solidario
- Asensi Pallares Eduardo Maria
- De Montalvo Jaaskelainen Federico
- Moreno Aleman Telesforo Javier
- Roman Malaga Julio Alberto
Consejero
Presidente
Secretario
- Roman Malaga Julio Alberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 164, S 8, H M 475522, I/A 1 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-28
Información de ROMAN MALAGA JULIO ALBERTO
Mostramos los datos de ROMAN MALAGA JULIO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN MALAGA JULIO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos