CLAIM HEALTH SL - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Alcalde Henche de la Plata, 85
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CLAIM HEALTH SL
CIF B85625309
Capital Social 3720.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 19/01/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ASJUSA LETRAMED 1998 SLP
Auditor Gonzalez Gomez Miguel
VINCULACIONES DE CLAIM HEALTH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLAIM HEALTH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asensi Pallares Eduardo Maria | Consejero | 13/02/2009 | 11/08/2020 |
Asensi Pallares Eduardo Maria | Presidente | 29/06/2015 | 11/08/2020 |
Asensi Pallares Eduardo Maria | Consejero Delegado | 29/06/2015 | 11/08/2020 |
ASJUSA LETRAMED 1998 SLP | Socio Unico | 06/08/2015 | 11/08/2020 |
Casado Jimenez Luis Felipe | Apoderado Solidario | 28/02/2012 | 11/08/2020 |
Cid-luna Clares Iñigo Gonzalo | Secretario | 29/06/2015 | 11/08/2020 |
Cid-luna Clares Iñigo Gonzalo | Consejero | 29/06/2015 | 11/08/2020 |
Cid-luna Clares Iñigo Gonzalo | Liquidador | 11/08/2020 | 11/08/2020 |
Gonzalez Gomez Miguel | Auditor | 19/12/2011 | 11/08/2020 |
Martin Lopez Margarita | Apoderado Solidario | 28/02/2012 | 11/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLAIM HEALTH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 169, S 8, H M 475522, I/A 12 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 169, S 8, H M 475522, I/A 12 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 169, S 8, H M 475522, I/A 12 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 169, S 8, H M 475522, I/A 12 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 168, S 8, H M 475522, I/A 11 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 168, S 8, H M 475522, I/A 10 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 168, S 8, H M 475522, I/A 9 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
- Se ratifican como Consejeros, nombrados por tiempo indefinido en la escritura de constitución a Don Eduardo María Asensi Pallares, D. Federico de Montalvo Jaaskelainen y Doña M& de las Mercedes Santamaría Pastor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 167, S 8, H M 475522, I/A 8 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 167, S 8, H M 475522, I/A 8 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 167, S 8, H M 475522, I/A 8 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28