ROMAN BURDALO FRANCISCO
Informe ejecutivo de ROMAN BURDALO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMAN BURDALO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTELSO FISCAL Y TRIBUTARIO SL | Administrador Solidario | 21/08/2018 | |
ROMAGAL EVENTS 2015 SL | Administrador Solidario | 25/02/2016 |
VINCULACIONES DE ROMAN BURDALO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN BURDALO FRANCISCO
Empresa: CIRCULO PREVISOR SL
Administrador Solidario
- Mateos Corral Maria Del Carmen
- Roman Burdalo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350, L 178, F 57, S 8, H CC 3032, I/A 3 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-10
Empresa: AREXSA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Roman Burdalo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272, L 100, F 220, S 8, H CC 1696, I/A 6 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-10
Empresa: AREXSA CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Ortega Rossell Francisco Javier
- Roman Burdalo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272, L 100, F 220, S 8, H CC 1696, I/A 6 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-10
Empresa: ROMAGAL EVENTS 2015 SL
Administrador Solidario
- Gallardo Caballero Francisco Ramon
- Maria-gallardo Garcia Antonio
- Mariscal Rebollo Miguel Angel
- Roman Burdalo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964, L 791, F 35, S 8, H CC 14070, I/A 1 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-10
Empresa: LGS FORMACION SL
Administrador Unico
- Roman Burdalo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841, L 668, F 27, S 8, H CC 11684, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-10
Empresa: AREXSA CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Ortega Rossell Francisco Javier
- Roman Burdalo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272, L 100, F 141, S 8, H CC 1696, I/A 5 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-10
Empresa: AREXSA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Ortega Rossell Francisco Javier
- Roman Burdalo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272, L 100, F 141, S 8, H CC 1696, I/A 4 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-10
Información de ROMAN BURDALO FRANCISCO
Mostramos los datos de ROMAN BURDALO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN BURDALO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos