MARISCAL REBOLLO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARISCAL REBOLLO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARISCAL REBOLLO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFICINA TECNICA LABORAL SOCIAL SL | Apoderado Solidario | 11/04/2024 | |
OTELSO FISCAL Y TRIBUTARIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2023 | |
OFICINA TECNICA LABORAL SOCIAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2023 | |
ROMAGAL EVENTS 2015 SL | Administrador Solidario | 25/02/2016 |
VINCULACIONES DE MARISCAL REBOLLO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARISCAL REBOLLO MIGUEL ANGEL
Empresa: OFICINA TECNICA LABORAL SOCIAL SL
Apoderado Solidario
- Mariscal Rebollo Miguel Angel
- Roman Toribio Carlos
- Roman Toribio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126, L 953, F 221, S 8, H CC 2281, I/A 5 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-10
Empresa: OTELSO FISCAL Y TRIBUTARIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mariscal Rebollo Miguel Angel
- Roman Toribio Carlos
- Roman Toribio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272, L 100, F 221, S 8, H CC 1696, I/A 8 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-10
Empresa: OFICINA TECNICA LABORAL SOCIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mariscal Rebollo Miguel Angel
- Roman Toribio Carlos
- Roman Toribio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305, L 133, F 155, S 8, H CC 2281, I/A 4 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-10
Empresa: ROMAGAL EVENTS 2015 SL
Administrador Solidario
- Gallardo Caballero Francisco Ramon
- Maria-gallardo Garcia Antonio
- Mariscal Rebollo Miguel Angel
- Roman Burdalo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964, L 791, F 35, S 8, H CC 14070, I/A 1 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-10
Información de MARISCAL REBOLLO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARISCAL REBOLLO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARISCAL REBOLLO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos