ROMAGOSA LLUCH CARLES
Informe ejecutivo de ROMAGOSA LLUCH CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMAGOSA LLUCH CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED INVESTMENT SL | Consejero | 09/01/2023 | |
RED INVESTMENT SL | Secretario | 09/01/2023 |
VINCULACIONES DE ROMAGOSA LLUCH CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAGOSA LLUCH CARLES
Empresa: R MOTION AUTOMOTIVE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Romagosa Lluch Carles
- Romagosa Lluch Enric
- Romagosa Lluch Josep
Presidente
Secretario
- Romagosa Lluch Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 6, S 8, H B 478556, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Empresa: R MOTION AUTOMOTIVE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lluch Alsina Maria Rosa
- Romagosa Lluch Carles
- Romagosa Lluch Enric
- Romagosa Lluch Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 6, S 8, H B 478556, I/A 5 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Empresa: R MOTION AUTOMOTIVE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lluch Alsina Maria Rosa
- Romagosa Lluch Carles
- Romagosa Lluch Enric
- Romagosa Lluch Josep
- Tarres Pradells Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 1, S 8, H B 478556, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Información de ROMAGOSA LLUCH CARLES
Mostramos los datos de ROMAGOSA LLUCH CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAGOSA LLUCH CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos