ROMAGOSA LLUCH ENRIC
Informe ejecutivo de ROMAGOSA LLUCH ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE ROMAGOSA LLUCH ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITAT CAN SERRA SL | Administrador Unico | 09/09/2024 | |
QHOMES CALDETAS SL | Administrador Unico | 31/07/2024 | |
LASSER ELEC FACILITIES SL | Administrador Unico | 23/05/2024 | |
GUSTIRRININ SL | Administrador Unico | 25/03/2024 | |
PIEDRA ROMANA MORENA SL | Administrador Unico | 05/02/2024 | |
OPERACION BERROCAL SL | Administrador Unico | 27/11/2023 | |
DILCO HABITAT SA | REPR.143 RRM | 25/07/2023 | |
KASSET ARMAZONES SL | Apoderado Mancomunado | 16/05/2023 | |
AURICA GROWTH FUND CAPITAL IV S.C.R. SA | REPR.143 RRM | 31/03/2023 | |
RED INVESTMENT SL | Consejero Delegado Solidario | 09/01/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROMAGOSA LLUCH ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAGOSA LLUCH ENRIC
Empresa: HABITAT CAN SERRA SL
Administrador Unico
- Romagosa Lluch Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 621358, I/A 1 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Empresa: QHOMES CALDETAS SL
Administrador Unico
- Romagosa Lluch Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 572746, I/A 3 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: EXIA PROTECCION CONTRA INCENDIO SL
Administrador Unico
- Romagosa Lluch Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 546666, I/A 3 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
REPR.143 RRM
- Romagosa Lluch Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 180, S 8, H B 49152, I/A 57 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: LASSER ELEC FACILITIES SL
Administrador Unico
- Romagosa Lluch Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 615994, I/A 1 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: GUSTIRRININ SL
Administrador Unico
- Romagosa Lluch Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49206 , F 109, S 8, H B 611562, I/A 1 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-08
Empresa: PIEDRA ROMANA MORENA SL
Administrador Unico
- Romagosa Lluch Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49124 , F 1, S 8, H B 608603, I/A 1 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: OPERACION BERROCAL SL
Administrador Unico
- Romagosa Lluch Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49030 , F 57, S 8, H B 605147, I/A 1 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: DILCO HABITAT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46856 , F 96, S 8, H B 533213, I/A 3 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: DILCO HABITAT SA
Consejero Delegado Solidario
- Romagosa Lluch Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46856 , F 96, S 8, H B 533213, I/A 3 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
VER MAS ACTOS
Información de ROMAGOSA LLUCH ENRIC
Mostramos los datos de ROMAGOSA LLUCH ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAGOSA LLUCH ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos