ROLDAN TIENDA FRANCISCO
Informe ejecutivo de ROLDAN TIENDA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROLDAN TIENDA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMALUC SL | Administrador Solidario | 02/05/2013 |
VINCULACIONES DE ROLDAN TIENDA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLDAN TIENDA FRANCISCO
Empresa: INCOYPRE SL
Consejero Delegado
- Roldan Tienda Francisco
Consejero
- Cobos Arcos Jose Manuel
- Molina Ortega Luis
- Roldan Tienda Francisco
Presidente
Secretario
- Roldan Tienda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 173, S 8, H CO 22339, I/A 6 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-14
Empresa: HERMALUC SL
Administrador Solidario
- Muñoz Cobos Antonio
- Roldan Polo Rafael Eugenio
- Roldan Tienda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 204, S 8, H CO 15707, I/A 6 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-14
Empresa: HERMALUC SL
Administrador Solidario
- Muñoz Cobos Antonio
- Roldan Polo Rafael Eugenio
- Roldan Tienda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 204, S 8, H CO 15707, I/A 5 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-14
Empresa: INCOYPRE SL
Consejero Delegado
- Roldan Tienda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 173, S 8, H CO 22339, I/A 4 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-14
Empresa: INCOYPRE SL
Consejero
- Arias Lozano Antonio
- Cobos Arcos Jose Manuel
- Molina Ortega Luis
- Roldan Tienda Francisco
Presidente
Secretario
- Roldan Tienda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 172, S 8, H CO 22339, I/A 3 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-14
Empresa: INCOYPRE SL
Consejero Delegado
- Roldan Tienda Francisco
Consejero
- Arias Lozano Antonio
- Cobos Arcos Jose Manuel
- Molina Ortega Luis
- Roldan Tienda Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 172, S 8, H CO 22339, I/A 3 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-14
Información de ROLDAN TIENDA FRANCISCO
Mostramos los datos de ROLDAN TIENDA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLDAN TIENDA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos