MOLINA ORTEGA LUIS
Informe ejecutivo de MOLINA ORTEGA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA ORTEGA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCOYPRE SL | Administrador Solidario | 20/04/2015 | |
HERRAMIENTAS-TRES SL | Administrador Solidario | 22/02/2010 |
VINCULACIONES DE MOLINA ORTEGA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA ORTEGA LUIS
Empresa: INCOYPRE SL
Administrador Solidario
- Cobos Arcos Jose Manuel
- Molina Ortega Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 173, S 8, H CO 22339, I/A 6 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-14
Empresa: INCOYPRE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cobos Arcos Jose Manuel
- Molina Ortega Luis
- Roldan Tienda Francisco
Presidente
- Molina Ortega Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 173, S 8, H CO 22339, I/A 6 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-14
Empresa: PANADERIA CECILIA SL
Administrador Unico
- Molina Ortega Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1972 , F 212, S 8, H A 40666, I/A 3 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-03
Empresa: HERRAMIENTAS-TRES SL
Administrador Solidario
- Cobos Arcos Jose Manuel
- Molina Ortega Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 94, S 8, H TO 18133, I/A 6 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-45
Empresa: INCOYPRE SL
Consejero
- Arias Lozano Antonio
- Cobos Arcos Jose Manuel
- Molina Ortega Luis
- Roldan Tienda Francisco
Presidente
- Molina Ortega Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 172, S 8, H CO 22339, I/A 3 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-14
Empresa: INCOYPRE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arias Lozano Antonio
- Cobos Arcos Jose Manuel
- Molina Ortega Luis
- Roldan Tienda Francisco
Presidente
Secretario
- Molina Ortega Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 172, S 8, H CO 22339, I/A 3 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-14
Empresa: HERRAMIENTAS-TRES SL
Administrador Unico
- Molina Ortega Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 94, S 8, H TO 18133, I/A 5 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-45
Información de MOLINA ORTEGA LUIS
Mostramos los datos de MOLINA ORTEGA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA ORTEGA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos