ROIG SITGES RAFAEL
Informe ejecutivo de ROIG SITGES RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROIG SITGES RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUSTERIA MOPER SA | Consejero | 31/12/2008 | 17/11/2017 |
FUSTERIA MOPER 2008 SL | Consejero | 17/02/2009 | 20/03/2017 |
VINCULACIONES DE ROIG SITGES RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG SITGES RAFAEL
Empresa: FUSTERIA MOPER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 207, S 8, H PM 11841, I/A 10 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-07
Empresa: FUSTERIA MOPER 2008 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 117, S 8, H PM 63493, I/A 2 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-07
Empresa: FUSTERIA MOPER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 206, S 8, H PM 11841, I/A 8 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-07
Empresa: FUSTERIA MOPER 2008 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 115, S 8, H PM 63493, I/A 1 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-07
Empresa: FUSTERIA MOPER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 205, S 8, H PM 11841, I/A 7 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-07
Información de ROIG SITGES RAFAEL
Mostramos los datos de ROIG SITGES RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG SITGES RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos