MESQUIDA SANSO ANTONIO
Informe ejecutivo de MESQUIDA SANSO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MESQUIDA SANSO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUSTERIA MOPER SA | Consejero Delegado Solidario | 31/12/2008 | 17/11/2017 |
FUSTERIA MOPER SA | Presidente | 31/12/2008 | 17/11/2017 |
FUSTERIA MOPER SA | Consejero | 31/12/2008 | 17/11/2017 |
FUSTERIA MOPER SA | Liquidador Solidario | 17/11/2017 | 17/11/2017 |
FUSTERIA MOPER 2008 SL | Consejero Delegado Solidario | 17/02/2009 | 20/03/2017 |
FUSTERIA MOPER 2008 SL | Presidente | 17/02/2009 | 20/03/2017 |
FUSTERIA MOPER 2008 SL | Consejero | 17/02/2009 | 20/03/2017 |
FUSTERIA MOPER 2008 SL | Liquidador Solidario | 20/03/2017 | 20/03/2017 |
VINCULACIONES DE MESQUIDA SANSO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESQUIDA SANSO ANTONIO
Empresa: FUSTERIA MOPER SA
Liquidador Solidario
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 207, S 8, H PM 11841, I/A 10 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-07
Empresa: FUSTERIA MOPER SA
Consejero Delegado Solidario
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Liquidador Solidario
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
Presidente
- Mesquida Sanso Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 207, S 8, H PM 11841, I/A 10 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-07
Empresa: FUSTERIA MOPER 2008 SL
Liquidador Solidario
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 117, S 8, H PM 63493, I/A 2 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-07
Empresa: FUSTERIA MOPER 2008 SL
Consejero Delegado Solidario
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Liquidador Solidario
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
Presidente
- Mesquida Sanso Antonio
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 117, S 8, H PM 63493, I/A 2 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-07
Empresa: FUSTERIA MOPER SA
Consejero Delegado Solidario
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Presidente
- Mesquida Sanso Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 206, S 8, H PM 11841, I/A 8 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-07
Empresa: FUSTERIA MOPER 2008 SL
Consejero Delegado Solidario
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Presidente
- Mesquida Sanso Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 115, S 8, H PM 63493, I/A 1 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-07
Empresa: FUSTERIA MOPER SA
Consejero Delegado Solidario
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
Consejero
- Mesquida Sanso Antonio
- Mesquida Sanso Jaime
- Roig Sitges Antonio
- Roig Sitges Jose
- Roig Sitges Rafael
Presidente
- Mesquida Sanso Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 205, S 8, H PM 11841, I/A 7 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-07
Información de MESQUIDA SANSO ANTONIO
Mostramos los datos de MESQUIDA SANSO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESQUIDA SANSO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos