ROIG PAGES MARIA LOURDES
Informe ejecutivo de ROIG PAGES MARIA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROIG PAGES MARIA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATAFIM SICAV SA | Consejero | 20/09/2013 | 08/08/2017 |
CATAFIM SICAV SA | Consejero | 24/07/2013 |
VINCULACIONES DE ROIG PAGES MARIA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG PAGES MARIA LOURDES
Empresa: CATAFIM SICAV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29887 , F 127, S 8, H M 537847, I/A 15 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
Empresa: CATAFIM SICAV SA
Consejero
- DEPOYMA SL
- Roig Pages Maria Lourdes
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29887 , F 125, S 8, H M 537847, I/A 12 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Empresa: CATAFIM SICAV SA
Consejero
- DEPOYMA SL
- Roig Pages Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29887 , F 124, S 8, H M 537847, I/A 9 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Empresa: CATAFIM SICAV SA
Consejero
- DEPOYMA SL
- Roig Pages Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29887 , F 117, S 8, H M 537847, I/A 1M (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Información de ROIG PAGES MARIA LOURDES
Mostramos los datos de ROIG PAGES MARIA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG PAGES MARIA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos