ESNAL PARDO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de ESNAL PARDO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESNAL PARDO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS SL | Administrador Unico | 04/09/2020 | |
CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO SL | Administrador Unico | 04/09/2020 | |
CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO SL | Administrador Unico | 04/09/2020 | |
CATAFIM SICAV SA | Presidente | 01/10/2013 | 08/08/2017 |
CATAFIM SICAV SA | Consejero | 22/09/2009 | 08/08/2017 |
CATAFIM SICAV SA | Representante | 28/06/2016 | 08/08/2017 |
VINCULACIONES DE ESNAL PARDO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESNAL PARDO JOSE MANUEL
Administrador Unico
- Esnal Pardo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 208, S 8, H VI 13754, I/A 6 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Administrador Unico
- Esnal Pardo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 196, S 8, H VI 13753, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Administrador Unico
- Esnal Pardo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 73, S 8, H VI 13743, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Empresa: CATAFIM SICAV SA
Consejero
- DEPOYMA SL
- Esnal Pardo Jose Manuel
- Roig Pages Maria Lourdes
Presidente
- Esnal Pardo Jose Manuel
Representante
- Esnal Pardo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29887 , F 127, S 8, H M 537847, I/A 15 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
Empresa: CATAFIM SICAV SA
Consejero
Representante
- Esnal Pardo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29887 , F 125, S 8, H M 537847, I/A 12 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Empresa: CATAFIM SICAV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29887 , F 125, S 8, H M 537847, I/A 10 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Empresa: CATAFIM SICAV SA
Consejero
- Esnal Pardo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 193, S 8, H BI 36299, I/A 9 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-48
Información de ESNAL PARDO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de ESNAL PARDO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESNAL PARDO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos