ROGADO RAMOS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ROGADO RAMOS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROGADO RAMOS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE CUALIFICACION Y EMPLEO SA | Administrador Solidario | 03/01/2018 | |
EFICIENT MARKETING SL | Administrador Solidario | 26/07/2011 | |
RESTAURANTE LAMA SL | Administrador Solidario | 23/09/2009 |
VINCULACIONES DE ROGADO RAMOS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROGADO RAMOS FRANCISCO JAVIER
Empresa: CENTRO DE CUALIFICACION Y EMPLEO SA
Administrador Solidario
- Garcia Arrabal Tamara
- Rogado Ramos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3967 , F 222, S 8, H BI 29345, I/A 8 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Empresa: CENTRO DE CUALIFICACION Y EMPLEO SA
Administrador Solidario
- Garcia Arrabal Tamara
- Rogado Ramos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3967 , F 221, S 8, H BI 29345, I/A 7 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-48
Empresa: EFICIENT MARKETING SL
Administrador Solidario
- Rogado Ramos Francisco Javier
- Zalla Gutierrez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5233 , F 44, S 8, H BI 58908, I/A 1 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-48
Empresa: RESTAURANTE LAMA SL
Administrador Solidario
- Echevarria Abascal Aingeru
- Rogado Ramos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5062 , F 200, S 8, H BI 55173, I/A 1 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-48
Información de ROGADO RAMOS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ROGADO RAMOS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROGADO RAMOS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos