GARCIA ARRABAL TAMARA
Informe ejecutivo de GARCIA ARRABAL TAMARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ARRABAL TAMARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS Y GESTIONES CUATROJOTAS SL | Administrador Solidario | 03/01/2018 | |
GERIZATUZ GIZARTE ZERBITZUAK SL | Administrador Solidario | 03/01/2018 | |
CENTRO DE CUALIFICACION Y EMPLEO SA | Administrador Solidario | 03/01/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA ARRABAL TAMARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ARRABAL TAMARA
Empresa: CENTRO DE CUALIFICACION Y EMPLEO SA
Administrador Solidario
- Garcia Arrabal Tamara
- Rogado Ramos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3967 , F 222, S 8, H BI 29345, I/A 8 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Liquidador Solidario
- Garcia Arrabal Ainhoa
- Garcia Arrabal Tamara
- Serrano Adaro Jose Antonio
- Villate Capanaga Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 118, S 8, H BI 17821, I/A 4 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-48
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
- Garcia Arrabal Ainhoa
- Garcia Arrabal Tamara
- Serrano Adaro Jose Antonio
- Villate Capanaga Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 118, S 8, H BI 17821, I/A 4 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-48
Empresa: CENTRO DE CUALIFICACION Y EMPLEO SA
Administrador Solidario
- Garcia Arrabal Tamara
- Rogado Ramos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3967 , F 221, S 8, H BI 29345, I/A 7 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-48
Empresa: GERIZATUZ GIZARTE ZERBITZUAK SL
Administrador Solidario
- Garcia Arrabal Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4374 , F 141, S 8, H BI 38564, I/A 7 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-48
Empresa: SERVICIOS Y GESTIONES CUATROJOTAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Arrabal Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923 , F 163, S 8, H BI 51793, I/A 2 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-48
Información de GARCIA ARRABAL TAMARA
Mostramos los datos de GARCIA ARRABAL TAMARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ARRABAL TAMARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos