ROESSNER NIKOLAUS
Informe ejecutivo de ROESSNER NIKOLAUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE ROESSNER NIKOLAUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS ARTICULATA SL | Presidente | 27/11/2015 | 20/01/2017 |
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS ARTICULATA SL | Consejero | 27/11/2015 | 20/01/2017 |
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS ARTICULATA SL | Apoderado | 06/11/2014 | 20/01/2017 |
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS RETAMA SL | Apoderado | 10/01/2014 | 18/01/2017 |
TORDESILLAS SOLAR SA | Apoderado | 15/01/2014 | 18/01/2017 |
EARTH AND WIND ENERGIAS RENOVABLES SL | Apoderado | 13/01/2014 | 17/01/2017 |
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS BETULA SL | Apoderado | 14/01/2014 | 17/01/2017 |
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS AZARA SL | Apoderado | 11/11/2014 | 17/01/2017 |
EARTH AND WIND ENERGIAS RENOVABLES SL | Presidente | 09/09/2015 | 17/01/2017 |
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS AZARA SL | Presidente | 17/11/2015 | 17/01/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROESSNER NIKOLAUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROESSNER NIKOLAUS
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fernandes Milton Anthony
- Roessner Nikolaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29793 , F 189, S 8, H M 536032, I/A 7 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Consejero
- Echegoyen Lewin Rafael Tristan
- Reig Schmidt Andres
- Roessner Nikolaus
Presidente
- Roessner Nikolaus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29793 , F 189, S 8, H M 536032, I/A 7 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Empresa: PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS RETAMA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bradbury Kenton
- Dellacha Maria Georgina
- Roessner Nikolaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 27, S 8, H M 548890, I/A 8 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Empresa: TORDESILLAS SOLAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30495 , F 216, S 8, H M 548799, I/A 10 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 188, S 8, H M 495908, I/A 16 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Consejero
- Arriola Garrote Juan Manuel
- Fernandes Milton Anthony
- Rodriguez Añino Ignacio
- Roessner Nikolaus
Presidente
- Roessner Nikolaus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 188, S 8, H M 495908, I/A 16 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Empresa: PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS AZARA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fernandes Milton Anthony
- Roessner Nikolaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30367 , F 72, S 8, H M 546501, I/A 7 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Empresa: PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS AZARA SL
Consejero
- Echegoyen Lewin Rafael Tristan
- Reig Schmidt Andres
- Roessner Nikolaus
Presidente
- Roessner Nikolaus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30367 , F 72, S 8, H M 546501, I/A 7 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Empresa: PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS BETULA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Roessner Nikolaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30273 , F 114, S 8, H M 544855, I/A 8 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Empresa: PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS DAPHNE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Nelson Stephen
- Roessner Nikolaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 127, S 8, H M 545432, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
VER MAS ACTOS
Información de ROESSNER NIKOLAUS
Mostramos los datos de ROESSNER NIKOLAUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROESSNER NIKOLAUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos