REIG SCHMIDT ANDRES
Informe ejecutivo de REIG SCHMIDT ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REIG SCHMIDT ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS ARTICULATA SL | Consejero | 06/11/2014 | 20/01/2017 |
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS AZARA SL | Consejero | 11/11/2014 | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE REIG SCHMIDT ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REIG SCHMIDT ANDRES
Consejero
- Echegoyen Lewin Rafael Tristan
- Reig Schmidt Andres
- Roessner Nikolaus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29793 , F 189, S 8, H M 536032, I/A 7 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Empresa: PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS AZARA SL
Consejero
- Echegoyen Lewin Rafael Tristan
- Reig Schmidt Andres
- Roessner Nikolaus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30367 , F 72, S 8, H M 546501, I/A 7 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Empresa: PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS AZARA SL
Apoderado
Consejero
- Reig Schmidt Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30367 , F 68, S 8, H M 546501, I/A 3 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Apoderado
Consejero
- Reig Schmidt Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29793 , F 185, S 8, H M 536032, I/A 3 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-28
Información de REIG SCHMIDT ANDRES
Mostramos los datos de REIG SCHMIDT ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REIG SCHMIDT ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos