RODRIGUEZ VIDAL JOSEP LLUIS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VIDAL JOSEP LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE RODRIGUEZ VIDAL JOSEP LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPUNA 2018 SL | Apoderado Mancomunado | 15/01/2018 | |
RODPUI INVERSIONS SL | Apoderado Mancomunado | 29/03/2017 | |
AMPU 2 INVERSIONS SL | Apoderado Mancomunado | 28/03/2017 | |
AMPU INVERSIONS SL | Apoderado Mancomunado | 28/09/2016 | |
LEVOROTATORI SL | Administrador Solidario | 01/12/2014 | |
MARPAU GESTIO SL | Administrador Unico | 01/02/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VIDAL JOSEP LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VIDAL JOSEP LLUIS
Empresa: JOMANA 2018 SL
Apoderado Mancomunado
- Cullell Caussa Narcis
- Puigantell Ulles Marcel
- Rodriguez Vidal Jordi
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 161, S 8, H B 518930, I/A 2 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-08
Empresa: AMBCAPI 2018 SL
Apoderado Mancomunado
- Cullell Caussa Narcis
- Puigantell Ulles Marcel
- Rodriguez Vidal Jordi
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 152, S 8, H B 518929, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-08
Empresa: VICULLES INVERSIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Cullell Caussa Narcis
- Puigantell Ulles Marcel
- Rodriguez Vidal Jordi
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 170, S 8, H B 518931, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Empresa: AMPUNA 2018 SL
Apoderado Mancomunado
- Cullell Caussa Narcis
- Puigantell Ulles Marcel
- Rodriguez Vidal Jordi
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46214 , F 148, S 8, H B 513142, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: SOLQUITEC 2 SL
Liquidador Mancomunado
- Arie Karaso Capelouto
- Lazaro Goma Emiliano
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32408 , F 44, S 8, H B 210137, I/A 10 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Empresa: SOLQUITEC 2 SL
Administrador Mancomunado
- Karaso Capelouto Arie
- Lazaro Goma Emiliano
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Liquidador Mancomunado
- Arie Karaso Capelouto
- Lazaro Goma Emiliano
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32408 , F 44, S 8, H B 210137, I/A 10 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Empresa: BASOLKAM SL
Liquidador Mancomunado
- Lazaro Goma Emiliano
- Navarro Ges Jose
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
- Ruiz Hinojo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36785 , F 185, S 8, H B 286472, I/A 10 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-08
Empresa: GESTIONS IMMOBILIARIES GEBLEK SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38272 , F 97, S 8, H B 319857, I/A 7 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: RODPUI INVERSIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Cullell Caussa Narcis
- Puigantell Ulles Marcel
- Rodriguez Vidal Jordi
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45838 , F 38, S 8, H B 500612, I/A 2 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-08
Empresa: AMPU 2 INVERSIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Cullell Caussa Narcis
- Puigantell Ulles Marcel
- Rodriguez Vidal Jordi
- Rodriguez Vidal Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45837 , F 215, S 8, H B 500604, I/A 2 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-08
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ VIDAL JOSEP LLUIS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VIDAL JOSEP LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VIDAL JOSEP LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos