PUIGANTELL ULLES MARCEL
Informe ejecutivo de PUIGANTELL ULLES MARCEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 46
Empresas inactivas: 26
CARGOS DE PUIGANTELL ULLES MARCEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEROIL SA | Consejero | 09/07/2024 | |
ZIGRIN BUILDING SL | REPR.143 RRM | 25/01/2023 | |
SHIHUM CONNECTION SL | REPR.143 RRM | 29/11/2022 | |
WENCK BUILDING SL | REPR.143 RRM | 24/11/2022 | |
RESURGENCE 1001 SL | REPR.143 RRM | 22/11/2021 | |
JANUS BUSINESS SL | REPR.143 RRM | 30/04/2021 | |
GLOBAL WORK SOLUTIONS SL | REPR.143 RRM | 12/09/2019 | |
SOLAR REFERENCE SL | REPR.143 RRM | 05/04/2019 | |
RESIDENCIAL PACIFIC SL | REPR.143 RRM | 05/04/2019 | |
RODOVEX 2000 SL | REPR.143 RRM | 26/03/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PUIGANTELL ULLES MARCEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIGANTELL ULLES MARCEL
Empresa: MEROIL SA
Consejero
- Puigantell Ulles Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 105664, I/A 89 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: JOMANA 2018 SL
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Puigantell Ulles Marcel
- Puignatell Ulles Marcel
- Rodriguez Vidal Jordi
- Rodriguez Vidal Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 163, S 8, H B 518930, I/A 5 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Empresa: ZIGRIN BUILDING SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Puigantell Ulles Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47555 , F 23, S 8, H B 555437, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-08
Empresa: SHIHUM CONNECTION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Puigantell Ulles Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48450 , F 179, S 8, H B 584298, I/A 2 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: WENCK BUILDING SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Puigantell Ulles Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48451 , F 108, S 8, H B 584323, I/A 2 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Empresa: RESURGENCE 1001 SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Barata Marti Javier
- Puigantell Ulles Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45324 , F 115, S 8, H B 482170, I/A 5 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Empresa: RESURGENCE 1001 SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Barata Marti Javier
- Puigantell Ulles Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45324 , F 115, S 8, H B 482170, I/A 5 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Empresa: JANUS BUSINESS SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Puigantell Ulles Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45478 , F 71, S 8, H B 397523, I/A 5 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: RESURGENCE INVESTMENT SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Puigantell Ulles Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44600 , F 158, S 8, H B 460890, I/A 5 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Empresa: AMBCAPI 2018 SL
Liquidador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Puigantell Ulles Marcel
- Rodriguez Vidal Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 154, S 8, H B 518929, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
VER MAS ACTOS
Información de PUIGANTELL ULLES MARCEL
Mostramos los datos de PUIGANTELL ULLES MARCEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIGANTELL ULLES MARCEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos