RODRIGUEZ VELASCO ANA ROSA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VELASCO ANA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ VELASCO ANA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZALDIVAR ASESORES SL | Apoderado | 17/03/2022 | |
ZALDIVAR ASESORES SL | Secretario | 22/01/2009 | 12/06/2017 |
ZALDIVAR ASESORES SL | Consejero | 12/06/2017 | |
ZALDIVAR ASESORES SL | Apoderado | 09/07/2010 | 12/06/2017 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VELASCO ANA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VELASCO ANA ROSA
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Apoderado
- Arribas Tejedor Emilia
- Arribas Tejedor Emilia
- Marquez Santano Maria Cruz
- Marquez Santano Maria Cruz
- Rodriguez Velasco Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 15, S 8, H VI 2076, I/A 12 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-01
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Apoderado
- Rodriguez Velasco Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 15, S 8, H VI 2076, I/A 11 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-01
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Consejero
- Rodriguez Velasco Ana Rosa
Secretario
- Rodriguez Velasco Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 15, S 8, H VI 2076, I/A 11 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-01
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Apoderado
- Arribas Tejedor Emilia
- Marquez Santano Maria Cruz
- Rodriguez Velasco Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 15, S 8, H VI 2076, I/A 10 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-01
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Secretario
- Rodriguez Velasco Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 14, S 8, H VI 2076, I/A 9 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-01
Información de RODRIGUEZ VELASCO ANA ROSA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VELASCO ANA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VELASCO ANA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos