MARQUEZ SANTANO MARIA CRUZ
Informe ejecutivo de MARQUEZ SANTANO MARIA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUEZ SANTANO MARIA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZALDIVAR ASESORES SL | Apoderado | 17/03/2022 | |
ZALDIVAR ASESORES SL | Apoderado | 09/07/2010 | 17/03/2022 |
ZALDIVAR ASESORES SL | Apoderado | 22/01/2009 | 17/03/2022 |
ZALDIVAR ASESORES SL | Secretario | 12/06/2017 | 17/03/2022 |
ZALDIVAR ASESORES SL | Consejero | 17/03/2022 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ SANTANO MARIA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ SANTANO MARIA CRUZ
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Apoderado
- Arribas Tejedor Emilia
- Arribas Tejedor Emilia
- Marquez Santano Maria Cruz
- Marquez Santano Maria Cruz
- Rodriguez Velasco Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 15, S 8, H VI 2076, I/A 12 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-01
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Consejero
- Arribas Tejedor Emilia
- Marquez Santano Maria Cruz
Secretario
- Marquez Santano Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 15, S 8, H VI 2076, I/A 12 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-01
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Secretario
- Marquez Santano Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 15, S 8, H VI 2076, I/A 11 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-01
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Apoderado
- Arribas Tejedor Emilia
- Marquez Santano Maria Cruz
- Rodriguez Velasco Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 15, S 8, H VI 2076, I/A 10 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-01
Empresa: ZALDIVAR ASESORES SL
Apoderado
- Arribas Tejedor Emilia
- Marquez Santano Maria Cruz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 14, S 8, H VI 2076, I/A 9 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-01
Información de MARQUEZ SANTANO MARIA CRUZ
Mostramos los datos de MARQUEZ SANTANO MARIA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ SANTANO MARIA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos