RODRIGUEZ VEA MARIA DOLORS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VEA MARIA DOLORS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ VEA MARIA DOLORS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEAUTY INNOVATIONS SL | Administrador Solidario | 19/01/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VEA MARIA DOLORS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VEA MARIA DOLORS
Empresa: PERMANENT MICRO SL
Liquidador
- Rodriguez Vea Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 5, S 8, H B 440719, I/A 4 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Empresa: PERMANENT MICRO SL
Administrador Unico
Liquidador
- Rodriguez Vea Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 5, S 8, H B 440719, I/A 4 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Empresa: BEAUTY INNOVATIONS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Vea Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42930 , F 34, S 8, H B 416522, I/A 5 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-08
Empresa: PERMANENT MICRO SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Vea Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 4, S 8, H B 440719, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Empresa: BEAUTY INNOVATIONS SL
Administrador Solidario
- Luis Lajous
- Rodriguez Vea Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42930 , F 31, S 8, H B 416522, I/A 1 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Información de RODRIGUEZ VEA MARIA DOLORS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VEA MARIA DOLORS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VEA MARIA DOLORS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos