LUIS LAJOUS
Informe ejecutivo de LUIS LAJOUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUIS LAJOUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERMANENT MICRO SL | Administrador Unico | 29/07/2013 | 14/03/2018 |
BEAUTY INNOVATIONS SL | Administrador Solidario | 19/01/2012 | 24/11/2015 |
VINCULACIONES DE LUIS LAJOUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS LAJOUS
Empresa: PERMANENT MICRO SL
Administrador Unico
- Luis Lajous
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 5, S 8, H B 440719, I/A 4 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Empresa: BEAUTY INNOVATIONS SL
Administrador Solidario
- Luis Lajous
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42930 , F 34, S 8, H B 416522, I/A 5 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-08
Empresa: PERMANENT MICRO SL
Administrador Unico
- Luis Lajous
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 1, S 8, H B 440719, I/A 1 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-08
Empresa: BEAUTY INNOVATIONS SL
Administrador Solidario
- Luis Lajous
- Rodriguez Vea Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42930 , F 31, S 8, H B 416522, I/A 1 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Información de LUIS LAJOUS
Mostramos los datos de LUIS LAJOUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS LAJOUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos