RODRIGUEZ TATO JAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ TATO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ TATO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTINOVA 99 SL | Apoderado Solidario | 13/05/2024 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2024 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado Solidario | 29/04/2024 | |
INDRA BPO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2022 | |
INDRA BPO SL | Apoderado | 07/02/2022 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ TATO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ TATO JAVIER
Empresa: GESTINOVA 99 SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Sanchez Camilo
- Aramburu Vecino Bernardo Angel
- Arias Martinez Misaira
- Avete Rodriguez Antonio Jose
- Barredo Perez Jose Antonio
- Bofill Miquel Merce
- Bronusa Bronusa Tomas
- Cabarga Gilsanz Nuria
- Carrion Torrente Eva
- Cespedes Garcia Santiago
- Diaz Villadoniga Luz Divina
- Fajardo Gomez Carmen
- Fernandez Boullon Lorena
- Fernandez Moreda Pastora
- Galindo Portillo Antonio
- Garcia Arredondo Irene Maria
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia De La Peña Calderon Santiago
- Garcia Legisima Francisco
- Garcia Vazquez Maria Estela
- Gil De Ascension Laura
- Gilabert Butron Diana Maria
- Gonzalez Gonzalez Sonia
- Gonzalez Santeiro Carmen
- Gonzalez Villalobos Silvia
- Herrero Izquierdo Maria Victoria
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Lanero Taboas Iñigo
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez Rico Leire
- Lostal Ramirez Maria Esther
- Louzan Mariño Jose Angel
- Lozano Duran Jose
- Mariñas Cotelo Marcos
- Mariñas Fidalgo Jose Antonio
- Martinez Cano Jorge
- Martinez Guerrero Pedro Javier
- Martinez Perez Ana Belen
- Mendez Esteve Sandra
- Montes Cortes Paola
- Montes Escolar Alberto
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Nosti Rodriguez Tatiana
- Nuñez Calderon Eloy
- Nuñez Fidalgo Teresa
- Nuñez Torron Caballero Pilar
- Otero Gonzalez Andres
- Otero Otero Noelia
- Peinado Rivas Ana Isabel
- Pelegrin Izquierdo Ana Beatriz
- Pernas Ozores Maria Del Carmen
- Pernas Ozores Pablo
- Puente Diaz Raquel
- Putina Kristina
- Rocha Guisande Alberto
- Rodriguez Martin Miriam
- Rodriguez Riaño Ruth
- Rodriguez Tato Javier
- Saiz Dominguez Marta
- Sanchez Presedo Maria Luisa
- Santamaria Gonzalez Nuria
- Santiago Garcia Jose- Oscar
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Suarez Reboreda Maria
- Torres Aznar Miguel Eduardo
- Trigo Gonzalez Silvia
- Varela Dacoba Adriana Haydee
- Vazquez Fernandez Beatriz
- Vazquez Orejas Javier
- Vieites Garcia Juan Jose
- Zuñiga Janeiro Xacobo
Apoderado Solidario
- Alonso Sanchez Camilo
- Aramburu Vecino Bernardo Angel
- Arias Martinez Misaira
- Avete Rodriguez Antonio Jose
- Barredo Perez Jose Antonio
- Bofill Miquel Merce
- Bronusa Bronusa Tomas
- Cabarga Gilsanz Nuria
- Carrion Torrente Eva
- Cespedes Garcia Santiago
- Diaz Villadoniga Luz Divina
- Fajardo Gomez Carmen
- Fernandez Boullon Lorena
- Fernandez Moreda Pastora
- Galindo Portillo Antonio
- Garcia Arredondo Irene Maria
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia De La Peña Calderon Santiago
- Garcia Legisima Francisco
- Garcia Vazquez Maria Estela
- Gil De Ascension Laura
- Gilabert Butron Diana Maria
- Gonzalez Gonzalez Sonia
- Gonzalez Santeiro Carmen
- Gonzalez Villalobos Silvia
- Herrero Izquierdo Maria Victoria
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Lanero Taboas Iñigo
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez Rico Leire
- Lostal Ramirez Maria Esther
- Louzan Mariño Jose Angel
- Lozano Duran Jose
- Mariñas Cotelo Marcos
- Mariñas Fidalgo Jose Antonio
- Martinez Cano Jorge
- Martinez Guerrero Pedro Javier
- Martinez Perez Ana Belen
- Mendez Esteve Sandra
- Montes Cortes Paola
- Montes Escolar Alberto
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Nosti Rodriguez Tatiana
- Nuñez Calderon Eloy
- Nuñez Fidalgo Teresa
- Nuñez Torron Caballero Maria Del Pilar
- Otero Gonzalez Andres
- Otero Otero Noelia
- Peinado Rivas Ana Isabel
- Pelegrin Izquierdo Ana Beatriz
- Pernas Ozores Maria Del Carmen
- Pernas Ozores Pablo
- Puente Diaz Raquel
- Putina Kristina
- Rocha Guisande Alberto
- Rodriguez Martin Miriam
- Rodriguez Riaño Ruth
- Rodriguez Tato Javier
- Saiz Dominguez Marta
- Sanchez Presedo Maria Luisa
- Santamaria Gonzalez Nuria
- Santiago Garcia Jose- Oscar
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Suarez Reboreda Maria
- Torres Aznar Miguel Eduardo
- Trigo Gonzalez Silvia
- Varela Dacoba Adriana Haydee
- Vazquez Fernandez Beatriz
- Vazquez Orejas Javier
- Vieites Garcia Juan Jose
- Zuñiga Janeiro Xacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 227747, I/A 231 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: GESTINOVA 99 SL
Apoderado Solidario
- Arias Martinez Misaira
- Avete Rodriguez Antonio Jose
- Ayesa Agusti Antonio
- Barba Utrera Sonia
- Barredo Perez Jose Antonio
- Bofill Miquel Merce
- Botifoll Comas Jaume
- Campos Moreno Diana
- Cardellach Asensio Beatriz
- Cespedes Garcia Santiago
- Codina Plaza Ignasi
- Codina Plaza Mariona
- De Rubinat Parellada Blanca
- Fernandez Moreda Pastora
- Galindo Portillo Antonio
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia Vazquez Maria Estela
- Gil De Ascension Laura
- Gilabert Butron Diana Maria
- Gomez Capel Nelida
- Gomez Martin Pedro
- Gonzalez Gonzalez Sonia
- Herrero Izquierdo Maria Victoria
- Jordana Farre Merce
- Lopez Jimenez Daniel
- Lora Cercos Eduardo
- Louzan Mariño Jose Angel
- Lozano Duran Jose
- Mariñas Cotelo Marcos
- Mariñas Fidalgo Jose Antonio
- Mendez Esteve Sandra
- Monclus Mora Josep
- Morell Baena Maria Del Mar
- Morillo Lobo Jose Luis
- Mosqueira Ricalde Alex
- Nuñez Calderon Eloy
- Otero Otero Noelia
- Peinado Rivas Ana Isabel
- Putina Kristina
- Rodriguez Martin Miriam
- Rodriguez Tato Javier
- Roldan Rodriguez Maria Teresa
- Sabate Felip Maria Mercedes
- Santos Guillen Marta
- Sierra Consul Angel
- Sierra Consul Jose
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Trepat Atrian Pablo
- Trigo Gonzalez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45511 , F 97, S 8, H M 227747, I/A 230 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adame Diaz Adriano
- Ajila Salazar Soraya
- Alvarez Alvarez Yesica
- Alvarez Omiste Maria Del Mar
- Andia Garcia De Olalla Maria Pia
- Ardanaz Garcia Ana
- Baez Gonzalez Maria Macarena
- Barges Vidal Jose Manuel
- Barredo Perez Jose Antonio
- Bernal Benitez Joaquin
- Boned Cor Amanda
- Brito De Ganzo Estefania
- Chamizo Delgado Jose Ignacio
- Chamizo Delgado Maria Isabel
- Cortes Huerta Raquel
- De La Rubia Rodriguez Ana Rafaela
- De Rubinat Parellada Blanca
- Del Hoyo Cubillo Natalia
- Del Pozo Zambrana Francisco Ivan
- Diaz Lira Fernando Andres
- Domene Vasallo Clara
- Dominguez Garcia Estefania
- Fernandez Fernandez Maria
- Fernandez Narvaez Andrea
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Rivera Maria Teresa
- Fernandez Ruiz Silvia
- Garau Pons Maria De Gracia
- Garcia Gimeno Maria Aurora
- Garcia Vazquez Maria Estela
- Gil Muñoz Guadalupe
- Gomez Sabrina Soledad
- Gonzalez De Chaves Gonzalez Kevin
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Henriquez Espinosa Elisa
- Jimenez Del Dedo Carolina
- Lago Alvarez Roberto
- Lopez Rosa Aymara
- Luis Machuca Jorge Hugo
- Mariñas Fidalgo Jose Antonio
- Martin Garrido Nuria
- Martinez Pastor Maria Belen
- Mata Moret Maria Isabel
- Mendoza Martin Maria Concepcion
- Monagas Arencibia Rosario Carmen
- Moraleda Navas Alvaro
- Moya Gonzalez Almudena
- Nebreda Mariscal Javier
- Paz Losada Maria Angela
- Peleteiro Bandin Carlos Enrique
- Perez Corchero Juan Carlos
- Perez Rodriguez Antonio
- Reglero Ruiz Antonio
- Rico Palacios Nuria
- Rocafull Valles Luis Santiago
- Rodriguez Garcia David
- Rodriguez Rodriguez Abel
- Rodriguez Tamayo Fernando
- Rodriguez Tato Javier
- Romero Murillo Rafael
- Romero Parejo Rafael
- Ruiz Asensio Ana Maria
- Sanchez Gonzalez Laura
- Sanz Nuñez Alberto
- Sulbaran Isturiz Virginia Jose
- Tejeda Sanchez Antonio
- Trigo Catala Elena
- Urdiales Dominguez Jose Luis
- Valencia Ureña Luis
- Vazquez Fernandez Beatriz
- Villafañe Gonzalez Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 108, S 8, H M 361075, I/A 372 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: INDRA BPO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39684 , F 176, S 8, H M 361075, I/A 353 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Empresa: INDRA BPO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39684 , F 175, S 8, H M 361075, I/A 352 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Información de RODRIGUEZ TATO JAVIER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ TATO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ TATO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos