RODRIGUEZ RUIZ JORGE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RUIZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RODRIGUEZ RUIZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE HOSTELERIA RIVEIRO PARRA SL | Administrador Concursal | 31/07/2023 | 05/03/2024 |
KLAVIERESTES SL | Administrador Unico | 25/05/2009 | 03/03/2023 |
KLAVIERESTES SL | Liquidador | 03/03/2023 | 03/03/2023 |
PROYECTOS Y OBRAS MARCRESUN SL | Administrador Concursal | 16/10/2020 | 08/11/2021 |
DOBLEUB TECNOLOGIES SL | Administrador Concursal | 30/09/2014 | 20/01/2021 |
OLYCANARIAS DE IMPRESION Y COMUNICACION SL | Administrador Concursal | 04/03/2019 | 04/03/2019 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RUIZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RUIZ JORGE
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMERCIAL DE HOSTELERIA RIVEIRO PARRA SL
Nif:B92408178
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Rodriguez Ruiz Jorge
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MALAGA
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VALIENTE
Fecha de Resolución:09/01/2023
Número Procedimiento Concursal:978/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3222
Libro:
2135
Folio:
79
Hoja:
8-60893
Inscripción:
5
Fecha Inscripción05/03/2024
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222, L 2135, F 79, S 8, H MA 60893, I/A 5 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-29
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMERCIAL DE HOSTELERIA RIVEIRO PARRA SL
Nif:B92408178
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Rodriguez Ruiz Jorge
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MALAGA
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VALIENTE
Fecha de Resolución:09/01/2023
Número Procedimiento Concursal:978/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3222
Libro:
2135
Folio:
79
Hoja:
8-60893
Inscripción:
4
Fecha Inscripción31/07/2023
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222, L 2135, F 79, S 8, H MA 60893, I/A 4 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-29
Empresa: KLAVIERESTES SL
Liquidador
- Rodriguez Ruiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 203, S 8, H GC 11169, I/A 10 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-35
Empresa: KLAVIERESTES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ruiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 203, S 8, H GC 11169, I/A 10 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-35
Empresa: PROYECTOS Y OBRAS MARCRESUN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROYECTOS Y OBRAS MARCRESUN SL
Nif:B91939298
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Rodriguez Ruiz Jorge
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MALAGA
Juez / Ponente:JUDITH I. SAIZ SORIA
Fecha de Resolución:28/09/2020
Número Procedimiento Concursal:691/2020
Datos Registrales:
Tomo:
5366
Libro:
4273
Folio:
177
Hoja:
8-MA126697
Inscripción:
6
Fecha Inscripción08/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5366, L 4273, F 177, S 8, H MA126697, I/A 6 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-29
Empresa: PROYECTOS Y OBRAS MARCRESUN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROYECTOS Y OBRAS MARCRESUN SL
Nif:B91939298
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Rodriguez Ruiz Jorge
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MALAGA
Juez / Ponente:JUDITH I. SAIZ SORIA
Fecha de Resolución:28/09/2020
Número Procedimiento Concursal:691/2020
Datos Registrales:
Tomo:
5366
Libro:
4273
Folio:
176
Hoja:
8-MA126697
Inscripción:
5
Fecha Inscripción16/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5366, L 4273, F 176, S 8, H MA126697, I/A 5 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-29
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OLYCANARIAS DE IMPRESION Y COMUNICACION SL
Nif:B35589134
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Rodriguez Ruiz Jorge
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:JUAN AVELLO FORMOSO
Fecha de Resolución:15/06/2016
Número Procedimiento Concursal:134/2016
Datos Registrales:
Tomo:
1473
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-22903
Inscripción:
3
Fecha Inscripción04/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 144, S 8, H GC 22903, I/A 3 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-35
Empresa: DOBLEUB TECNOLOGIES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DOBLEUB TECNOLOGIES SL
Nif:B76120039
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Rodriguez Ruiz Jorge
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARUBIA
Fecha de Resolución:24/07/2014
Número Procedimiento Concursal:238/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2016
Libro:
0
Folio:
122
Hoja:
8-45459
Inscripción:
3
Fecha Inscripción30/09/2014
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 122, S 8, H GC 45459, I/A 3 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-35
Empresa: KLAVIERESTES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ruiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 203, S 8, H GC 11169, I/A 9 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-35
Información de RODRIGUEZ RUIZ JORGE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RUIZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RUIZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos